EP3006300 - Dispositif de connexion conçu pour relier une tige d'accouplement ou une tige de connexion à un wagon d'un véhicule à plusieurs wagons [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.07.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.03.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, HU, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dellner Couplers AB Vikavägen 144 791 95 Falun / SE | [2016/15] | Inventeur(s) | 01 /
Westman, Anders Trädgardsgränd. 8B 791 35 Falun / SE | [2016/15] | Mandataire(s) | Tilmann, Max Wilhelm, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Straße 11 40545 Düsseldorf / DE | [2016/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14003426.5 | 06.10.2014 | [2016/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3006300 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | [2016/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3006300 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.03.2015 | Classification | IPC: | B61G9/06, B61G9/24 | [2016/15] | CPC: |
B61G9/06 (EP);
B61G9/24 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/47] |
Précédent [2016/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Verbindungsvorrichtung zur Verbindung einer Kupplungsstange oder einer Verbindungsstange an einen Wagen eines Mehrwagenfahrzeugs | [2016/15] | Anglais: | Connection device suitable to connect a coupler rod or a connection rod to a car of multi-car vehicle | [2016/15] | Français: | Dispositif de connexion conçu pour relier une tige d'accouplement ou une tige de connexion à un wagon d'un véhicule à plusieurs wagons | [2016/15] | Procédure d'examen | 11.10.2016 | Requête en examen déposée [2016/47] | 21.11.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 31.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 19.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 31.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/32] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 31.01.2017 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 31.01.2017 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 20.02.2017 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.10.2014 | AL | 29.08.2018 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | IT | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PT | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | IE | 06.10.2018 | LU | 06.10.2018 | MT | 06.10.2018 | BE | 31.10.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/28] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PT | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
MT | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
MT | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
MT | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/28] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Citations: | Recherche | [XD]EP1407953 (BARTEL MANFRED [DE]) [XD] 1-10 * the whole document *; | [X]WO2013087208 (EGO INT BV [NL]) [X] 1-10 * the whole document *; | [AD]DE102008030284 (SIEMENS AG [DE]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A]US2113542 (DEAN ALBERT G) [A] 1-10 * the whole document * |