EP2754968 - Cache-radiateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.05.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ribe Jernindustri A/S Saltgade 11 6760 Ribe / DK | [2014/29] | Inventeur(s) | 01 /
Olesen, Michael Boel Hyldelund Bakkevej 8 6650 Brørup / DK | [2014/29] | Mandataire(s) | Lösch, Christoph Ludwig Klaus LÖSCH Patentanwälte Albrecht-Dürer-Platz 4 90403 Nürnberg / DE | [2016/29] |
Précédent [2014/29] | Lösch, Christoph Ludwig Klaus Patentanwaltkanzlei LÖSCH Äussere Bayreuther Strasse 230 90411 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14151104.8 | 14.01.2014 | [2014/29] | Numéro de priorité, date | DE201320100172U | 14.01.2013 Format original publié: DE 202013100172 U | [2014/29] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2754968 | Date: | 16.07.2014 | Langue: | DE | [2014/29] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2754968 | Date: | 20.07.2016 | Langue: | DE | [2016/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2014 | Classification | IPC: | F24D19/06 | [2014/29] | CPC: |
F24D19/064 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] |
Précédent [2014/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Heizkörperabdeckung | [2014/29] | Anglais: | Radiator cover | [2014/29] | Français: | Cache-radiateur | [2014/29] | Procédure d'examen | 18.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.01.2015 | Requête en examen déposée [2015/09] | 25.04.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.05.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 10.06.2016 | Taxe de délivrance payée | 10.06.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.04.2016 | Opposition(s) | 21.04.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.01.2014 | AL | 20.07.2016 | CY | 20.07.2016 | CZ | 20.07.2016 | EE | 20.07.2016 | ES | 20.07.2016 | HR | 20.07.2016 | IT | 20.07.2016 | LT | 20.07.2016 | LV | 20.07.2016 | MC | 20.07.2016 | MK | 20.07.2016 | MT | 20.07.2016 | PL | 20.07.2016 | RO | 20.07.2016 | RS | 20.07.2016 | SI | 20.07.2016 | SK | 20.07.2016 | SM | 20.07.2016 | TR | 20.07.2016 | BG | 20.10.2016 | GR | 21.10.2016 | IS | 20.11.2016 | PT | 21.11.2016 | FI | 14.01.2017 | IE | 14.01.2017 | LU | 14.01.2017 | SE | 15.01.2017 | BE | 31.01.2017 | FR | 31.01.2017 | NO | 31.01.2017 | NL | 01.02.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/52] | HU | 14.01.2014 | |
AL | 20.07.2016 | ||
CY | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MK | 20.07.2016 | ||
MT | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
IE | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 14.01.2014 | |
AL | 20.07.2016 | ||
CY | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MT | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
IE | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 14.01.2014 | |
AL | 20.07.2016 | ||
CZ | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MT | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
IE | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 20.07.2016 | |
CZ | 20.07.2016 | ||
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MT | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
IE | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
MT | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
IE | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/13] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
IE | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2018/01] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
LU | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
Précédent [2017/50] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
SE | 15.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/49] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
FI | 14.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
FR | 31.01.2017 | ||
NO | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/45] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
MC | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/37] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SI | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/31] | CZ | 20.07.2016 | |
EE | 20.07.2016 | ||
ES | 20.07.2016 | ||
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RO | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
SK | 20.07.2016 | ||
SM | 20.07.2016 | ||
BG | 20.10.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Précédent [2017/13] | ES | 20.07.2016 | |
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
LV | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/11] | ES | 20.07.2016 | |
HR | 20.07.2016 | ||
IT | 20.07.2016 | ||
LT | 20.07.2016 | ||
PL | 20.07.2016 | ||
RS | 20.07.2016 | ||
GR | 21.10.2016 | ||
IS | 20.11.2016 | ||
PT | 21.11.2016 | ||
Précédent [2017/09] | IT | 20.07.2016 | |
LT | 20.07.2016 | ||
Précédent [2017/07] | LT | 20.07.2016 | Citations: | Recherche | [XAI]DE2944553 (HACK GUENTER) [X] 1 * pages 5-8; figures 1-6 * [A] 3-7,9,10 [I] 2,8; | [A]FR1518459 (MULLER HUGO) [A] 1-10 * abstract *; | [A]DE20101188U (M & M INNOVATION GMBH [DE]) [A] 1-10 * page 3; figure - *; | [A]US1807352 (SAMUEL TANGER) [A] 1-10 * abstract *; | [A]DE2226679 (FIAND F GMBH) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]DE6751152U (DEGELAU GUENTHER ING [DE]) [A] 1-10 * abstract *; | [A]DE2223651 (RINAGL WILHELM) [A] 1-10 * pages 3,4; figure - * |