EP2775500 - Circuit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.02.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstraße 8 32825 Blomberg / DE | [N/P] |
Précédent [2014/37] | Pour tous les Etats désignés Phoenix Contact GmbH & Co. KG Flachsmarktstrasse 8 32825 Blomberg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Peter, Henry Eigenheimstr. 2 37574 Einbeck / DE | 02 /
Rohs, Markus Berliner Str. 63 32825 Blomberg / DE | 03 /
Pott, Thomas Ehlentruper Weg 72 33604 Bielefeld / DE | 04 /
Eilers, Markus Göslingstraße 19 31812 Bad Pyrmont / DE | [2014/37] | Mandataire(s) | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Paul-Gerhardt-Allee 50 81245 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/15] | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Elsenheimerstaße 65 80687 München / DE | ||
Précédent [2014/37] | Klinski, Robert Patentship Patentanwaltskanzlei Elsenheimerstraße 65 80687 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14153170.7 | 30.01.2014 | [2014/37] | Numéro de priorité, date | DE201310102096 | 04.03.2013 Format original publié: DE102013102096 | [2014/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2775500 | Date: | 10.09.2014 | Langue: | DE | [2014/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2775500 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | DE | [2016/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.05.2014 | Classification | IPC: | H01H47/32, H02H1/06 | [2014/37] | CPC: |
H01H47/32 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] |
Précédent [2014/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Schaltungsanordnung | [2014/37] | Anglais: | Switching assembly | [2014/37] | Français: | Circuit | [2014/37] | Procédure d'examen | 30.12.2014 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.12.2014 | Requête en examen déposée [2015/08] | 20.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.02.2016 | Taxe de délivrance payée | 19.02.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.02.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.11.2015 | Opposition(s) | 16.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.01.2014 | AL | 13.04.2016 | BG | 13.04.2016 | CY | 13.04.2016 | CZ | 13.04.2016 | DK | 13.04.2016 | EE | 13.04.2016 | ES | 13.04.2016 | FI | 13.04.2016 | HR | 13.04.2016 | IT | 13.04.2016 | LT | 13.04.2016 | LV | 13.04.2016 | MC | 13.04.2016 | MK | 13.04.2016 | MT | 13.04.2016 | NL | 13.04.2016 | PL | 13.04.2016 | RO | 13.04.2016 | RS | 13.04.2016 | SE | 13.04.2016 | SI | 13.04.2016 | SK | 13.04.2016 | SM | 13.04.2016 | TR | 13.04.2016 | NO | 13.07.2016 | GR | 14.07.2016 | IS | 13.08.2016 | PT | 16.08.2016 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 30.01.2014 | |
AL | 13.04.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
CY | 13.04.2016 | ||
CZ | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
TR | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 30.01.2014 | |
AL | 13.04.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
CY | 13.04.2016 | ||
CZ | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MK | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 30.01.2014 | |
AL | 13.04.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
CY | 13.04.2016 | ||
CZ | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 30.01.2014 | |
AL | 13.04.2016 | ||
BG | 13.04.2016 | ||
CZ | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 30.01.2014 | |
AL | 13.04.2016 | ||
CZ | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 13.04.2016 | |
CZ | 13.04.2016 | ||
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 13.04.2016 | |
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
MT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/47] | CZ | 13.04.2016 | |
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
MC | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | CZ | 13.04.2016 | |
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SI | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/11] | CZ | 13.04.2016 | |
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
SM | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | CZ | 13.04.2016 | |
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
SK | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | CZ | 13.04.2016 | |
DK | 13.04.2016 | ||
EE | 13.04.2016 | ||
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RO | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | DK | 13.04.2016 | |
ES | 13.04.2016 | ||
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2017/04] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
IT | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
SE | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
GR | 14.07.2016 | ||
PT | 16.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | ES | 13.04.2016 | |
FI | 13.04.2016 | ||
HR | 13.04.2016 | ||
LT | 13.04.2016 | ||
LV | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
RS | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 13.04.2016 | |
LT | 13.04.2016 | ||
NL | 13.04.2016 | ||
PL | 13.04.2016 | ||
NO | 13.07.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 13.04.2016 | |
NO | 13.07.2016 | Citations: | Recherche | [XY]GB190903192 (BRITISH THOMSON HOUSTON CO LTD [GB], et al) [X] 1,2,11 * page 2, line 48 - page 3, line 12 * * figure Fig. 1 * [Y] 3-10; | [Y]US5055962 (PETERSON GREGORY A [US], et al) [Y] 3-10 * column 6, line 37 - column 7, line 2 * * figure 2 * |