EP2770309 - Balance [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.05.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bizerba GmbH & Co. KG Wilhelm-Kraut-Strasse 65 72336 Balingen / DE | [2014/35] | Inventeur(s) | 01 /
Schlaich, Heinz Bachstr. 71 72351 Geislingen / DE | 02 /
Dietmann, Bernhard Vor der Halde 8 72415 Grosselfingen / DE | [2014/35] | Mandataire(s) | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2014/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14155846.0 | 19.02.2014 | [2014/35] | Numéro de priorité, date | DE20131003873 | 22.02.2013 Format original publié: DE102013003873 | [2014/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2770309 | Date: | 27.08.2014 | Langue: | DE | [2014/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2770309 | Date: | 22.07.2015 | Langue: | DE | [2015/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.03.2014 | Classification | IPC: | G01G21/28 | [2014/35] | CPC: |
G01G21/28 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/30] |
Précédent [2014/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Waage | [2014/35] | Anglais: | Scale | [2014/35] | Français: | Balance | [2014/35] | Procédure d'examen | 04.11.2014 | Requête en examen déposée [2014/51] | 31.03.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.06.2015 | Taxe de délivrance payée | 11.06.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.06.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.03.2015 | Opposition(s) | 25.04.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/26] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.02.2014 | AL | 22.07.2015 | BG | 22.07.2015 | CY | 22.07.2015 | CZ | 22.07.2015 | DK | 22.07.2015 | EE | 22.07.2015 | ES | 22.07.2015 | FI | 22.07.2015 | HR | 22.07.2015 | IT | 22.07.2015 | LT | 22.07.2015 | LV | 22.07.2015 | MC | 22.07.2015 | MK | 22.07.2015 | MT | 22.07.2015 | NL | 22.07.2015 | PL | 22.07.2015 | RO | 22.07.2015 | RS | 22.07.2015 | SE | 22.07.2015 | SI | 22.07.2015 | SK | 22.07.2015 | SM | 22.07.2015 | TR | 22.07.2015 | NO | 22.10.2015 | GR | 23.10.2015 | IS | 22.11.2015 | PT | 23.11.2015 | IE | 19.02.2016 | LU | 19.02.2016 | BE | 29.02.2016 | [2018/47] |
Précédent [2018/38] | HU | 19.02.2014 | |
BG | 22.07.2015 | ||
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
TR | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2018/29] | HU | 19.02.2014 | |
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
TR | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 19.02.2014 | |
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2017/07] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/43] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/42] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/36] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/24] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Précédent [2016/23] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/22] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/21] | DK | 22.07.2015 | |
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/20] | DK | 22.07.2015 | |
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/10] | ES | 22.07.2015 | |
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Précédent [2016/09] | FI | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
Précédent [2016/08] | LT | 22.07.2015 | |
NO | 22.10.2015 | ||
Précédent [2016/07] | LT | 22.07.2015 | Citations: | Recherche | [A]EP2492653 (BIZERBA GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-12 * abstract * | par le demandeur | DE102011012195 | DE2161308 |