EP2775022 - Cadre pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas, machine pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement de matelas et procédé pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/37] | Cadre pour coudre des oreillers supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas, machine pour coudre les oreillers supérieurs sur les coques de recouvrement de matelas et procédé pour coudre les coussins supérieurs sur les coques de recouvrement pour matelas | ||
[2015/42] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.03.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Resta S.R.L. Via Righi, 101 48018 Faenza, RA / IT | [2014/37] | Inventeur(s) | 01 /
Resta, Paolo Via Ospitalacci, 82 48018 Faenza (RA) / IT | 02 /
Resta, Roberto Via Ospitalacci, 82 48018 Faenza (RA) / IT | [2014/37] | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [2016/17] |
Précédent [2014/37] | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners (IT) Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 14157884.9 | 05.03.2014 | [2014/37] | Numéro de priorité, date | IT2013BO00099 | 08.03.2013 Format original publié: IT BO20130099 | [2014/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2775022 | Date: | 10.09.2014 | Langue: | EN | [2014/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2775022 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | EN | [2016/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2014 | Classification | IPC: | D05B11/00, D05B39/00 | [2014/37] | CPC: |
D05B11/00 (EP,US);
D05B39/00 (EP,US);
D05B69/30 (US);
D05B75/00 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] |
Précédent [2014/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Rahmen zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen, Maschine zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen, und Verfahren zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen | [2014/37] | Anglais: | Frame for sewing upper pillows on covering shells for mattresses, machine for sewing upper pillows on covering shells for mattresses, and method of sewing upper pillows on covering shells for mattresses | [2014/37] | Français: | Cadre pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas, machine pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement de matelas et procédé pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas | [2015/42] |
Précédent [2014/37] | Cadre pour coudre des oreillers supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas, machine pour coudre les oreillers supérieurs sur les coques de recouvrement de matelas et procédé pour coudre les coussins supérieurs sur les coques de recouvrement pour matelas | Procédure d'examen | 04.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/16] | 28.09.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.01.2016 | Taxe de délivrance payée | 29.01.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.01.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.09.2015 | Opposition(s) | 30.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.03.2014 | AL | 27.04.2016 | AT | 27.04.2016 | BE | 27.04.2016 | BG | 27.04.2016 | CY | 27.04.2016 | CZ | 27.04.2016 | DK | 27.04.2016 | EE | 27.04.2016 | FI | 27.04.2016 | HR | 27.04.2016 | IT | 27.04.2016 | LT | 27.04.2016 | LV | 27.04.2016 | MC | 27.04.2016 | MK | 27.04.2016 | NL | 27.04.2016 | PL | 27.04.2016 | RO | 27.04.2016 | RS | 27.04.2016 | SE | 27.04.2016 | SI | 27.04.2016 | SK | 27.04.2016 | SM | 27.04.2016 | TR | 27.04.2016 | NO | 27.07.2016 | GR | 28.07.2016 | IS | 27.08.2016 | PT | 29.08.2016 | [2020/33] |
Précédent [2020/15] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/46] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/39] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 27.04.2016 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2018/01] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/11] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/10] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/09] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/52] | AT | 27.04.2016 | |
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/51] | AT | 27.04.2016 | |
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Précédent [2016/50] | AT | 27.04.2016 | |
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/49] | FI | 27.04.2016 | |
LT | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/46] | LT | 27.04.2016 | |
NL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Précédent [2016/44] | NL | 27.04.2016 | Citations: | Recherche | [XAI]GB2143860 (ASHTON ROY PETER) [X] 1 * page 2, line 9 - page 3, line 23; figures 1-2 * [A] 6-11 [I] 2-5; | [A]US3441994 (WYLIE HAROLD B) [A] 1-11 * column 2, line 15 - column 3, line 11; figures 1-9 *; | [A]WO2005113876 (KOERNER RALPH J [US]) [A] 1-11 * paragraph [0024] - paragraph [0052]; figures 1-13 *; | [A]DE4124194 (NÄHMASCHINENFABRIK EMIL STUTZNÄCKER GMBH) [A] 1-11 * column 2, line 11 - column 4, line 51; figures 1-8 *; | [A]US3180293 (CASH DAVID R) [A] 1-11 * column 3, line 54 - column 12, line 49; figures 1-13 * |