EP2779672 - Systèmes et procédés pour améliorer l'interaction de télévision [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.02.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 05.02.2021 | Demande réputée retirée | publié le 10.03.2021 [2021/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Immersion Corporation 50 Rio Robles San Jose CA 95134 / US | [2015/39] |
Précédent [2014/38] | Pour tous les Etats désignés Immersion Corporation 30 Rio Robles San Jose, CA 95134 / US | Inventeur(s) | 01 /
Jiang, Li 4426 Chippendale Court Union City California 94587 / US | 02 /
Pimentel, Pamela 2447 de Macon Laval, Québec H7K 3T1 / CA | 03 /
Grant, Danny 1784 de Lunebourg Laval, Québec H7M 2A1 / CA | 04 /
Gervais, Eric 5213 Rue Byron Montreal, Québec H3W 2E8 / CA | 05 /
Levesque, Vincent 4370 Berri Montreal, Québec H2J 2R1 / CA | 06 /
Kapelus, Aaron 19 Cote St. Catherine No. 16 Montreal, Québec H2V 1Z7 / CA | 07 /
Chang, Mina 1508 New Bedford Court San Jose California 95131 / US | 08 /
Parker, Daniel 1658 Fairorchard Avenue San Jose California 95125 / US | 09 /
Birnbaum, David 311 Oak Street No. 327 Oakland California 94607 / US | 10 /
Rank, Stephen 1613 Valley Crest Drive San Jose California 95131 / US | [2014/38] | Mandataire(s) | Phillips & Leigh LLP Temple Chambers 3-7 Temple Avenue London EC4Y 0DA / GB | [N/P] |
Précédent [2014/38] | Phillips & Leigh 5 Pemberton Row London EC4A 3BA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14160149.2 | 14.03.2014 | [2014/38] | Numéro de priorité, date | US201313827850 | 14.03.2013 Format original publié: US201313827850 | [2014/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2779672 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2779672 | Date: | 12.11.2014 | Langue: | EN | [2014/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.10.2014 | Classification | IPC: | H04N21/422, H04N21/44 | [2014/38] | CPC: |
H04N21/41265 (EP,US);
H04N21/8186 (US);
G08B6/00 (US);
H04N21/4122 (EP,US);
H04N21/42201 (US);
H04N21/42204 (US);
H04N21/42222 (EP,US);
H04N21/44008 (EP,US);
H04N21/4788 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/25] |
Précédent [2014/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Systeme und Verfahren zur erweiterten Fernsehinteraktion | [2014/38] | Anglais: | Systems and methods for enhanced television interaction | [2014/38] | Français: | Systèmes et procédés pour améliorer l'interaction de télévision | [2014/38] | Procédure dexamen | 11.05.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.05.2015 | Requête en examen déposée [2015/25] | 27.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.05.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.2019 | Date des procédures orales | 06.08.2019 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 06.08.2019 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 01.10.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/10] | 10.11.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/10] | Recours après examen | 02.10.2019 | Recours reçu No. T0152/20 | 12.12.2019 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 21.01.2021 | Résultat de la procédure de recours : la demande est reputée retirée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19201205.2 La demande est réputée retirée : 03.06.2020 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.01.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2020 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]WO2009027110 (SONY ERICSSON MOBILE COMM AB [SE], et al) [X] 1-4,8,9,12,15,16 * abstract * * paragraphs [0004] - [0014] - [0 24] - [0025] - [0 31] - [0043] * * figures 1B-4 * [Y] 5-7; | [X]US2011125788 (JOO SANGHYUN [KR], et al) [X] 1-4,8-12,15,16 * abstract * * paragraphs [0011] - [0012] - [0039] - [0044] - [0076] - [0095] * * figures 1-20 *; | [X]US2011099017 (URE MICHAEL J [US]) [X] 1,4,9,13,15,16 * abstract * * paragraphs [0006] , [0020] , [0035] , [0049] - [0050] - [0071] * * figures 1-10 *; | [Y]EP2429183 (NAGRAVISION SA [CH]) [Y] 5 * abstract * * paragraphs [0005] , [0 33] - [0036] * * figures 1-3 *; | [Y]CN102523493 (SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY) [Y] 5 * abstract *; | [Y]US2012110621 (GOSSWEILER III RICHARD C [US]) [Y] 6,7 * abstract * * paragraph [0078] * * figures 1-5 *; | [Y]EP2276240 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [Y] 6,7 * abstract * * paragraphs [0008] , [0 40] - [0044] * * figures 1-8 *; | [A]WO2010129892 (IMMERSION CORP [US], et al) [A] 1-4,8-16 * the whole document * * paragraph [0006] * * figures 1-16 *; | [A]US2005229224 (MATSUMOTO TOSHIKO [JP], et al) [A] 1-4,8-16 * abstract * * paragraphs [0006] - [0013] - [0046] * * figures 1-7 *; | [A]US2009293079 (MCKEE MARTIN W [US], et al) [A] 6,7 * abstract * |