EP2786952 - Dispositif de sélection de motif de prolongement de mât [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.10.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 14.11.2018 [2018/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tadano, Ltd. ko-34 Shinden-cho Takamatsu Kagawa 761-0185 / JP | [2014/41] | Inventeur(s) | 01 /
Miyoshi, Masato c/o Tadano Ltd. Ko-34, Shindencho, Takamatsu-shi Kagawa 761-0185 / JP | [2014/41] | Mandataire(s) | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2014/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14162669.7 | 31.03.2014 | [2014/41] | Numéro de priorité, date | JP20130076998 | 02.04.2013 Format original publié: JP 2013076998 | [2014/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2786952 | Date: | 08.10.2014 | Langue: | EN | [2014/41] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2786952 | Date: | 04.11.2015 | Langue: | EN | [2015/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.07.2014 | Classification | IPC: | B66C13/18, B66C23/70 | [2014/41] | CPC: |
B66C13/18 (EP,US);
B66C23/701 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/41] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Auswahl eines Auslegerverlängerungsmusters | [2014/41] | Anglais: | Device for selecting boom extension pattern | [2014/41] | Français: | Dispositif de sélection de motif de prolongement de mât | [2014/41] | Procédure d'examen | 22.01.2015 | Requête en examen déposée [2015/10] | 02.06.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.09.2015 | Taxe de délivrance payée | 24.09.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.09.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.06.2015 | Opposition(s) | 05.08.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/41] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.03.2014 | AL | 04.11.2015 | AT | 04.11.2015 | BE | 04.11.2015 | BG | 04.11.2015 | CY | 04.11.2015 | CZ | 04.11.2015 | DK | 04.11.2015 | EE | 04.11.2015 | ES | 04.11.2015 | FI | 04.11.2015 | HR | 04.11.2015 | IT | 04.11.2015 | LT | 04.11.2015 | LV | 04.11.2015 | MC | 04.11.2015 | MK | 04.11.2015 | MT | 04.11.2015 | NL | 04.11.2015 | PL | 04.11.2015 | RO | 04.11.2015 | RS | 04.11.2015 | SE | 04.11.2015 | SI | 04.11.2015 | SK | 04.11.2015 | SM | 04.11.2015 | TR | 04.11.2015 | NO | 04.02.2016 | GR | 05.02.2016 | IS | 04.03.2016 | PT | 04.03.2016 | FR | 31.03.2016 | IE | 31.03.2016 | LU | 31.03.2016 | [2018/46] |
Précédent [2018/38] | HU | 31.03.2014 | |
AT | 04.11.2015 | ||
BE | 04.11.2015 | ||
BG | 04.11.2015 | ||
CY | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MK | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
TR | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
IE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/32] | HU | 31.03.2014 | |
AT | 04.11.2015 | ||
BE | 04.11.2015 | ||
CY | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MK | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
TR | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
IE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 31.03.2014 | |
AT | 04.11.2015 | ||
BE | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MK | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
IE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/47] | AT | 04.11.2015 | |
BE | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
MT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
IE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/10] | AT | 04.11.2015 | |
BE | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
FR | 31.03.2016 | ||
IE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/07] | AT | 04.11.2015 | |
BE | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
IE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2017/03] | AT | 04.11.2015 | |
BE | 04.11.2015 | ||
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/49] | AT | 04.11.2015 | |
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
MC | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SI | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/47] | AT | 04.11.2015 | |
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
LU | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/39] | AT | 04.11.2015 | |
CZ | 04.11.2015 | ||
DK | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/38] | AT | 04.11.2015 | |
CZ | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
SM | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/36] | AT | 04.11.2015 | |
CZ | 04.11.2015 | ||
EE | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RO | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
SK | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
BE | 31.03.2016 | ||
Précédent [2016/34] | AT | 04.11.2015 | |
CZ | 04.11.2015 | ||
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 04.11.2015 | |
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
LV | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 04.11.2015 | |
ES | 04.11.2015 | ||
FI | 04.11.2015 | ||
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
PL | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
GR | 05.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
PT | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/23] | ES | 04.11.2015 | |
HR | 04.11.2015 | ||
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
RS | 04.11.2015 | ||
SE | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/22] | ES | 04.11.2015 | |
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
NL | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
IS | 04.03.2016 | ||
Précédent [2016/21] | ES | 04.11.2015 | |
IT | 04.11.2015 | ||
LT | 04.11.2015 | ||
NO | 04.02.2016 | ||
Précédent [2016/20] | ES | 04.11.2015 | |
LT | 04.11.2015 | Citations: | Recherche | [AD]JP2012121665 (TADANO LTD) [AD] 1-3 * abstract *; | [A]EP0768588 (PIETZSCH AUTOMATISIERUNGSTECH [DE]) [A] 1-3 * abstract *; | [A]JP2002332194 (TADANO LTD) [A] 1-3 * abstract * | par le demandeur | JP2012121665 |