EP2790393 - Dispositif mobile avec interface utilisateur sélectionnable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.04.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.01.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2014/42] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kurihara, Junnosuke c/o Panasonic Silicon Valley Laboratory 10900 North Tantau Avenue, Suite 200 Cupertino, CA 95014 / US | 02 /
Jung, Jae c/o Panasonic Silicon Valley Laboratory 10900 North Tantau Avenue, Suite 200 Cupertino, CA 95014 / US | 03 /
Rigazio, Luca c/o Panasonic Silicon Valley Laboratory 10900 North Tantau Avenue, Suite 200 Cupertino, CA 95014 / US | [2014/42] | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | [2014/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14164056.5 | 09.04.2014 | [2014/42] | Numéro de priorité, date | US201313860693 | 11.04.2013 Format original publié: US201313860693 | [2014/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2790393 | Date: | 15.10.2014 | Langue: | EN | [2014/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2790393 | Date: | 20.06.2018 | Langue: | EN | [2018/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.06.2014 | Classification | IPC: | H04M1/725, G06F3/0482 | [2014/42] | CPC: |
G06F3/0482 (EP,US);
G06F3/04847 (US);
G06F3/167 (US);
H04M1/0202 (US);
H04M1/72469 (EP,US);
H04M2250/10 (EP,US);
H04M2250/22 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/22] |
Précédent [2014/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Mobilgerät mit auswählbarer Benutzerschnittstelle | [2014/42] | Anglais: | Mobile device with selectable user interface | [2014/42] | Français: | Dispositif mobile avec interface utilisateur sélectionnable | [2014/42] | Procédure d'examen | 13.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.04.2015 | Requête en examen déposée [2015/22] | 14.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 24.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 08.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.04.2014 | AL | 20.06.2018 | AT | 20.06.2018 | CY | 20.06.2018 | CZ | 20.06.2018 | DK | 20.06.2018 | EE | 20.06.2018 | ES | 20.06.2018 | FI | 20.06.2018 | HR | 20.06.2018 | IT | 20.06.2018 | LT | 20.06.2018 | LV | 20.06.2018 | MC | 20.06.2018 | MK | 20.06.2018 | MT | 20.06.2018 | NL | 20.06.2018 | PL | 20.06.2018 | RO | 20.06.2018 | RS | 20.06.2018 | SE | 20.06.2018 | SI | 20.06.2018 | SK | 20.06.2018 | SM | 20.06.2018 | TR | 20.06.2018 | BG | 20.09.2018 | NO | 20.09.2018 | GR | 21.09.2018 | IS | 20.10.2018 | PT | 22.10.2018 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 09.04.2014 | |
AL | 20.06.2018 | ||
AT | 20.06.2018 | ||
CY | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
MT | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 09.04.2014 | |
AL | 20.06.2018 | ||
AT | 20.06.2018 | ||
CY | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CY | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2020/02] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | EE | 20.06.2018 | |
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/03] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | FI | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | Citations: | Recherche | [X]EP1860540 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-8 * paragraph [0001] - paragraph [0006] * * paragraph [0032] - paragraph [0051] *; | [A]US2009100384 (LOUCH JOHN O [US]) [A] 1-8 * paragraph [0004] - paragraph [0006] ** paragraph [0019] - paragraph [0057] *; | [XA]US2011035706 (KINOSHITA KENTA [JP], et al) [X] 1,2 * paragraph [0002] - paragraph [0008] * * paragraph [0078] - paragraph [0113] * [A] 3-8 | par le demandeur | JP2007180951 |