EP2756755 - Techniques de détection, de surveillance et de contrôle des parasites de literie. [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/31] | Techniques de détection, de surveillance et de contrôle des parasites de literie | ||
[2018/18] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.08.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.04.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 09.08.2019 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.09.2019 [2019/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268 / US | [2014/30] | Inventeur(s) | 01 /
Borth, Paul W. 10255 Fox Trace Zionsville, IN 46077 / US | 02 /
Orr, Nailah 10899 Weston Drive Carmel, IN 46032 / US | 03 /
Scherer, Peter N. 575 North 500 West Lebanon, IN 46052 / US | 04 /
Sshneider, Brian M. 75 Red Oak Lane Carmel, IN 46033 / US | 05 /
Tolley, Mike P. 8611 Shoal Creek Lane Indianapolis, IN 46234 / US | 06 /
Vogelwede, Christopher J. 9660 N County Road 650 East Pittsboro, IN 46167 / US | 07 /
Crouse, Gary D. 5069 East 146th Street Noblesville, IN 46062 / US | 08 /
McCaskill, David G. 135 Plymouth Rock Court Greenwood, IN 46142 / US | 09 /
Yau, Kerrm Y. 14482 Balwin Lane Carmel, IN 46032 / US | 10 /
Olberding, Edward L. 4887 Willow Ridge Court Zionsville, IN 46077 / US | 11 /
Demark, Joseph J. 14269 Chariots Whisper Drive Westfield, IN 46074 / US | 12 /
Fisher, Marc L. 1115 Arrington Road Blacksburg, VA 24060 / US | [2014/37] |
Précédent [2014/30] | 01 /
Borth, Paul W. 10255 Fox Trace Zionsville, IN 46077 / US | ||
02 /
Orr, Nailah 10899 Weston Drive Carmel, IN 46032 / US | |||
03 /
Scherer, Peter N. 575 North 500 West Lebanon, IN 46052 / US | |||
04 /
Sshneider, Brian M. 75 Red Oak Lane Carmel, IN 46033 / US | |||
05 /
Tolley, Mike P. 8611 Shoal Creek Lane Indianapolis, IN 46234 / US | |||
06 /
Vogelwede, Christopher J. 5315 Newcastle Road Lafayette, IN 47905 / US | |||
07 /
Crouse, Gary D. 5069 East 146th Street Noblesville, IN 46062 / US | |||
08 /
McCaskill, David G. 135 Plymouth Rock Court Greenwood, IN 46142 / US | |||
09 /
Yau, Kerrm Y. 14482 Balwin Lane Carmel, IN 46032 / US | |||
10 /
Olberding, Edward L. 4887 Willow Ridge Court Zionsville, IN 46077 / US | |||
11 /
Demark, Joseph J. 14269 Chariots Whisper Drive Westfield, IN 46074 / US | |||
12 /
Fisher, Marc L. 1115 Arrington Road Blacksburg, VA 24060 / US | Mandataire(s) | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Précédent [2014/30] | Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14164104.3 | 22.10.2007 | [2014/30] | Numéro de priorité, date | US20060853573P | 23.10.2006 Format original publié: US 853573 P | US20060854378P | 25.10.2006 Format original publié: US 854378 P | [2014/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2756755 | Date: | 23.07.2014 | Langue: | EN | [2014/30] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2756755 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2756755 | Date: | 03.10.2018 | Langue: | EN | [2018/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.08.2014 | Classification | IPC: | A01N25/00, G01N33/569, G01N33/68, A01M1/20, A01M1/02, G08B21/18 | [2014/30] | CPC: |
A01M1/2011 (EP,US);
A01M1/02 (EP,US);
A01M1/103 (EP,US);
A01M1/2022 (EP,US);
G01N33/68 (EP,US);
G08B21/18 (US);
Y10S436/815 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | ES, FR, IT [2015/17] |
Précédent [2014/30] | ES, FR, IT | Titre | Allemand: | Verfahren zur Erkennung, Überwachung und Kontrolle von Bettwanzen. | [2018/18] | Anglais: | Bedbug detection, monitoring and control techniques | [2014/30] | Français: | Techniques de détection, de surveillance et de contrôle des parasites de literie. | [2018/18] |
Précédent [2014/31] | Verfahren zur Erkennung, Überwachung und Kontrolle von Bettwanzen | ||
Précédent [2014/31] | Techniques de détection, de surveillance et de contrôle des parasites de literie | Procédure d'examen | 11.03.2015 | Requête en examen déposée [2015/17] | 23.04.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 30.04.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.03.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.03.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP07852871.8 / EP2076118 | Opposition(s) | 04.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/37] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 30.04.2015 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 30.03.2015 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 21.05.2015 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.10.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 11.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4157629 (PARKS JAMES R [US]) [X] 15* column 3; figure 1 *; | [X]US2003184442 (GARDNER JAMES P [US], et al) [X] 1-14 * the whole document *; | [X] - VALENZUELA J G ET AL, "Purification and cloning of the salivary nitrophorin from the hemipteran Cimex lectularius.", THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY SEP 1998 LNKD- PUBMED:9716517, (199809), vol. 201, no. Pt 18, ISSN 0022-0949, pages 2659 - 2664, XP002588471 [X] 1-14 * the whole document * | [X] - VALENZUELA J G ET AL, "A Salivary Nitrophorin (Nitric-oxide-carrying hemoprotein) in the bedbud Cimex Lectularius", JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, COMPANY OF BIOLOGISTS, CAMBRIDGE, GB, (19950701), vol. 198, no. 7, ISSN 0022-0949, pages 1519 - 1526, XP008108609 [X] 1-14 * the whole document * | Examen | US4212129 | US5044112 | US5142815 | DE29816743U | US6502347 | US2004200129 | GB2420957 |