EP2782371 - Procédé, appareil et support de stockage lisible par ordinateur pour détecter des commandes à base de gestes pour une session de communication de groupe sur un dispositif de communications sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2014/39] | Procédés, appareils et supports de stockage lisibles par ordinateur pour détecter des commandes à base de gestes pour une session de communication de groupe sur un dispositif de communications sans fil | ||
[2018/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.07.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive, R-132 D San Diego, CA 92121-1714 / US | [2014/39] | Inventeur(s) | 01 /
Dhodapkar, Chinmay S. 5775 Morehouse Driive San Diego, CA 92121 / US | [2014/39] | Mandataire(s) | Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [2018/35] |
Précédent [2014/39] | Roche, Dermot, et al Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14171214.1 | 11.05.2012 | [2014/39] | Numéro de priorité, date | US201113106269 | 12.05.2011 Format original publié: US201113106269 | [2014/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2782371 | Date: | 24.09.2014 | Langue: | EN | [2014/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2782371 | Date: | 29.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.08.2014 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04W4/10, H04L12/18 | [2018/15] | CPC: |
H04L65/1069 (EP,CN,US);
H04W4/08 (KR);
H04L12/1827 (EP,CN,US);
G06F3/01 (KR);
H04L65/1094 (EP);
H04L65/4046 (EP,CN,US);
|
Précédent IPC [2014/39] | H04W4/20, H04L29/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/39] | Titre | Allemand: | Verfahren, Vorrichtung und computerlesbares Speichermedium zur Erkennung gestenbasierter Befehle für eine Gruppenkommunikationssitzung in einem drahtlosen Kommunikationsgerät | [2018/15] | Anglais: | Method, apparatus and computer readable storage medium for detecting gesture-based commands for a group communication session on a wireless communications device | [2018/15] | Français: | Procédé, appareil et support de stockage lisible par ordinateur pour détecter des commandes à base de gestes pour une session de communication de groupe sur un dispositif de communications sans fil | [2018/15] |
Précédent [2014/39] | Verfahren, Vorrichtungen und computerlesbare Speichermedien zur Erkennung gestenbasierter Befehle für eine Gruppenkommunikationssitzung in einem drahtlosen Kommunikationsgerät | ||
Précédent [2014/39] | Methods, apparatuses and computer readable storage media for detecting gesture-based commands for a group communication session on a wireless communications device | ||
Précédent [2014/39] | Procédés, appareils et supports de stockage lisibles par ordinateur pour détecter des commandes à base de gestes pour une session de communication de groupe sur un dispositif de communications sans fil | Procédure d'examen | 04.06.2014 | Requête en examen déposée [2014/39] | 20.03.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2018 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12723564.6 / EP2708048 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18190855.9 / EP3422749 | Opposition(s) | 31.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.06.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.05.2012 | AL | 29.08.2018 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | ES | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | IT | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PL | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SE | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | PT | 29.12.2018 | GB | 11.05.2019 | IE | 11.05.2019 | LU | 11.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 11.05.2012 | |
AL | 29.08.2018 | ||
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 11.05.2012 | |
AL | 29.08.2018 | ||
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Citations: | Recherche | [X]US2005124365 (BALASURIYA SENAKA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0002] - [0027]; figures 2-4 *; | [A]US2009009588 (SHAFFER SHMUEL [US], et al) [A] 1-15* paragraphs [0002] - [0028]; figures 1,3 *; | [I]US2009215410 (CAI ZHENG [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0012] - [0032]; figures 2-4 * |