EP2978276 - BALISE INFORMATIVE A MULTIPLES INTERFACES DE COMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.12.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.12.2016 | Demande réputée retirée | publié le 18.01.2017 [2017/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Swatch Group Research and Development Ltd. Rue des Sors 3 2074 Marin / CH | [2016/04] | Inventeur(s) | 01 /
Randjelovic, Zoran Cudeau-du-Haut 17 2035 Corcelles / CH | [2016/04] | Mandataire(s) | Goulette, Ludivine, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Précédent [2016/04] | Tournel, Maxime Jean-Joseph, et al ICB Ingenieurs Conseils en Brevets Fbg de l'Hopital 3 2001 Neuchatel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 14178632.7 | 25.07.2014 | [2016/04] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2978276 | Date: | 27.01.2016 | Langue: | FR | [2016/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.04.2015 | Classification | IPC: | H04W88/10, // H04W4/00, G06Q30/02 | [2016/04] | CPC: |
H04W4/80 (EP,US);
G06Q30/0267 (EP,US);
H04W12/009 (EP,US);
H04W12/122 (EP,US);
H04W12/35 (EP,US);
H04W12/47 (EP,US);
H04W12/48 (EP,US);
H04W12/64 (EP,US);
H04W88/10 (EP,US);
H04L63/18 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/04] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFORMATION-BAKE MIT MEHREREN KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN | [2016/04] | Anglais: | INFORMATION STATION WITH MULTIPLE COMMUNICATION INTERFACES | [2016/04] | Français: | BALISE INFORMATIVE A MULTIPLES INTERFACES DE COMMUNICATION | [2016/04] | Procédure dexamen | 28.07.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/03] | 31.08.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/03] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2016 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2009171786 (KUO CHIE-CHUNG [TW], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US8688147 (NGUYEN NHAN [US], et al) [A] 1-13* the whole document *; | [XI] - Tony Shore, "Ad-Pod-Plus System", (20130410), URL: https://www.youtube.com/watch?v=PBdK4dEzZRg, (20150109), XP054975666 [X] 1,3,5,6,10 * the whole document * [I] 2,4,7-9,11-13 | [A] - Anwar Craven, "Ad-pods Product Brochure", (20140215), URL: http://www.ad-pods.com/downloads/productbrochure.pdf, (20150109), XP002734269 [A] 1-13 * page 3 * |