EP2845538 - Vêtement avec kit d'électrodes textiles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.09.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.10.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Industry-Academic Cooperation Foundation Yonsei University Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu Seoul / KR | [2019/51] |
Précédent [2019/50] | Pour tous les Etats désignés Industry-Academic Cooperation Foundation Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu Seoul / KR | ||
Précédent [2016/52] | Pour tous les Etats désignés Industry-Academic Cooperation Foundation Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu Seoul / KR | ||
Pour tous les Etats désignés Konkuk University Glocal Industry-Academic Collaboration Foundation 268, Chungwon-daero Chungju-si, Chungcheongbuk-do 27478 / KR | |||
Précédent [2015/11] | Pour tous les Etats désignés Industry-Academic Cooperation Foundation Yonsei University 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu Seoul / KR | ||
Pour tous les Etats désignés Konkuk University Industrial Cooperation Corp. 120 Neungdong-ro Gwangjin-gu Seoul 143-729 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Joo Hyeon 401, Parkview Jindo, 143-48 Gangdong-daero, Gangdong-gu Seoul / KR | 02 /
Koo, Hye Ran 18-1701, 15, Olympic-ro 4-gil Songpa-gu Seoul / KR | 03 /
Lee, Jeong-Wan 114-1502, 4-27, Yeongtong-ro 90beon-gil Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Lee, Young-Jae 13-22, Choi-ro 126beon-gil Hanam-si, Gyeonggi-do / KR | [2015/11] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 2508 DH Den Haag / NL | [2019/46] |
Précédent [2015/11] | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 14183768.2 | 05.09.2014 | [2015/11] | Numéro de priorité, date | KR20130106380 | 05.09.2013 Format original publié: KR 20130106380 | [2015/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2845538 | Date: | 11.03.2015 | Langue: | EN | [2015/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2845538 | Date: | 13.11.2019 | Langue: | EN | [2019/46] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP2845538 | Date: | 25.12.2019 | [2019/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.11.2014 | Classification | IPC: | A61B5/053, A61B5/0408, // A61B5/0492 | [2015/11] | CPC: |
A61B5/6804 (EP,US);
A41D27/00 (KR);
A61B5/053 (EP,US);
A61B5/282 (EP,US);
A61B5/6823 (EP,US);
A61B5/296 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/42] |
Précédent [2015/11] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Kleidung mit Textilelektrodensatz | [2015/11] | Anglais: | Clothing with textile electrode kit | [2015/11] | Français: | Vêtement avec kit d'électrodes textiles | [2015/11] | Procédure d'examen | 04.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.09.2015 | Requête en examen déposée [2015/42] | 31.05.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 01.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.08.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.09.2014 | AL | 13.11.2019 | AT | 13.11.2019 | CY | 13.11.2019 | CZ | 13.11.2019 | DK | 13.11.2019 | EE | 13.11.2019 | ES | 13.11.2019 | FI | 13.11.2019 | HR | 13.11.2019 | IT | 13.11.2019 | LT | 13.11.2019 | LV | 13.11.2019 | MC | 13.11.2019 | MK | 13.11.2019 | MT | 13.11.2019 | NL | 13.11.2019 | PL | 13.11.2019 | RO | 13.11.2019 | RS | 13.11.2019 | SE | 13.11.2019 | SI | 13.11.2019 | SK | 13.11.2019 | SM | 13.11.2019 | TR | 13.11.2019 | BG | 13.02.2020 | NO | 13.02.2020 | GR | 14.02.2020 | IS | 13.03.2020 | PT | 13.03.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 05.09.2014 | |
AL | 13.11.2019 | ||
AT | 13.11.2019 | ||
CY | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
MT | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
TR | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
MC | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
IT | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 13.11.2019 | |
AT | 13.11.2019 | ||
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SI | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
SK | 13.11.2019 | ||
SM | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
DK | 13.11.2019 | ||
EE | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 13.11.2019 | |
CZ | 13.11.2019 | ||
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RO | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 13.11.2019 | |
ES | 13.11.2019 | ||
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/25] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
HR | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
RS | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/24] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
IS | 13.03.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | ES | 13.11.2019 | |
FI | 13.11.2019 | ||
LT | 13.11.2019 | ||
LV | 13.11.2019 | ||
NL | 13.11.2019 | ||
PL | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
GR | 14.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 13.11.2019 | |
LT | 13.11.2019 | ||
SE | 13.11.2019 | ||
BG | 13.02.2020 | ||
NO | 13.02.2020 | ||
PT | 13.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 13.02.2020 | Citations: | Recherche | [A]GB1285779 (BELPAUME CHARLES [FR]) [A] 1-15 * page 1, lines 52-62; figure 1 *; | [A]KR20100059159 (IND ACADEMIC COOP [KR]) [A] 1-15* the whole document *; | [XI]US2012144551 (GULDALIAN ERIC [US]) [X] 1,6 * paragraphs [0036] , [0037] , [0049] , [0052] , [0060]; figures 9-12 * [I] 2-5,7-15; | [AD]KR101302600B (UNIV KONKUK IND COOP CORP [KR], et al) [AD] 1-15 * abstract *; | [I] - HYUN-SEUNG CHO ET AL, "Heart Monitoring Garments Using Textile Electrodes for Healthcare Applications", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, (20090811), vol. 35, no. 2, doi:10.1007/s10916-009-9356-8, ISSN 0148-5598, pages 189 - 201, XP055145254 [I] 1-15 * page 191, column 2, line 6 - page 192, column 1, line 5; figures 3d,3e * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10916-009-9356-8 | par le demandeur | KR100863064B | KR20120092695 | KR101302600B |