EP2848375 - PROCÉDÉ DE CONSTRUCTION DANS UN ESPACE CONFINÉ UTILISANT UN EFFECTEUR INTERNE ET UN EFFECTEUR EXTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/12] | Robot comprenant des ensembles télescopiques permettant de positionner un effecteur d'extrémité | ||
[2022/35] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 13.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.08.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 929 Long Bridge Drive Arlington, VA 22202 / US | [2023/12] |
Précédent [2023/07] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | ||
Précédent [2015/12] | Pour tous les Etats désignés The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Inventeur(s) | 01 /
Sarh, Branko 19542 Pompano Lane, Unit 7 Huntingon Beach, CA 92648 / US | 02 /
Davancens, Angelica 18152 Arminta Street Reseda, CA 91335 / US | [2015/12] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2023/07] |
Précédent [2015/12] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14184010.8 | 01.08.2012 | [2015/12] | Numéro de priorité, date | US201113197757 | 03.08.2011 Format original publié: US201113197757 | [2015/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2848375 | Date: | 18.03.2015 | Langue: | EN | [2015/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2848375 | Date: | 15.02.2023 | Langue: | EN | [2023/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.02.2015 | Classification | IPC: | B25J9/10 | [2015/12] | CPC: |
B25J9/106 (EP,US);
Y10T29/49826 (EP,US);
Y10T29/5191 (EP,US);
Y10T74/20329 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/12] | Titre | Allemand: | FERTIGUNGSVERFAHREN IN EINEM BEENGTEN RAUM MIT EINEM INNEREN ENDEFFEKTOR UND EINEM ÄUSSEREN ENDEFFEKTOR | [2022/39] | Anglais: | METHOD OF MANUFACTURE WITHIN A CONFINED SPACE USING AN INNER END EFFECTOR AND AN OUTER END EFFECTOR | [2022/39] | Français: | PROCÉDÉ DE CONSTRUCTION DANS UN ESPACE CONFINÉ UTILISANT UN EFFECTEUR INTERNE ET UN EFFECTEUR EXTERNE | [2022/39] |
Précédent [2015/12] | Roboter mit teleskopischen Baugruppen zur Positionierung eines Endeffektors | ||
Précédent [2015/12] | Robot including telescopic assemblies for positioning an end effector | ||
Précédent [2015/12] | Robot comprenant des ensembles télescopiques permettant de positionner un effecteur d'extrémité | Procédure d'examen | 09.09.2014 | Requête en examen déposée [2015/12] | 07.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.07.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.11.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 05.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP12178833.5 / EP2554337 | Opposition(s) | 16.11.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.09.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.08.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 29.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.02.2023 | CZ | 15.02.2023 | DK | 15.02.2023 | EE | 15.02.2023 | ES | 15.02.2023 | FI | 15.02.2023 | HR | 15.02.2023 | IT | 15.02.2023 | LT | 15.02.2023 | LV | 15.02.2023 | MC | 15.02.2023 | NL | 15.02.2023 | PL | 15.02.2023 | RO | 15.02.2023 | RS | 15.02.2023 | SE | 15.02.2023 | SI | 15.02.2023 | SK | 15.02.2023 | SM | 15.02.2023 | NO | 15.05.2023 | GR | 16.05.2023 | IS | 15.06.2023 | PT | 15.06.2023 | IE | 01.08.2023 | LU | 01.08.2023 | BE | 31.08.2023 | CH | 31.08.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/33] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
IT | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
IE | 01.08.2023 | ||
LU | 01.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
IT | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
LU | 01.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
LU | 01.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
LU | 01.08.2023 | ||
Précédent [2024/16] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
MC | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SI | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SK | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 15.02.2023 | |
CZ | 15.02.2023 | ||
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RO | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
EE | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 15.02.2023 | |
DK | 15.02.2023 | ||
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
SM | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
IS | 15.06.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
PL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
GR | 16.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
FI | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
LV | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
SE | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 15.02.2023 | |
ES | 15.02.2023 | ||
HR | 15.02.2023 | ||
LT | 15.02.2023 | ||
NL | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
NO | 15.05.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | ||
RS | 15.02.2023 | ||
PT | 15.06.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 15.02.2023 | |
LT | 15.02.2023 | Citations: | Recherche | [A]JPS61236493 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [A] 1 * figures 1-7 *; | [Y]JPS62137327 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES) [Y] 1-4 * abstract *; | [A]US4967947 (SARH BRANKO [US]) [A] 1-4 * abstract * * column 3, line 46 - line 65. *; | [A]FR2722437 (DARSOUZE PATRICK [FR]) [A] 1-4 * abstract * * page 7, line 5 - line 26 * * page 8, line 11 - line 14 * * page 8, line 23 - line 34 *; | [A]JP2007290068 (TAKANISHI ATSUO, et al) [A] 1* abstract *; | [Y]EP2116340 (BOEING CO [US]) [Y] 1-4 * abstract * * paragraph [0054] - paragraph [0058] * * paragraph [0033] * * paragraphs [0038] , [0039] *; | [A]JP2010023201 (SHINMAYWA IND LTD) [A] 1 * figures 4-8 * | Examen | US4818175 | par le demandeur | US7937817 | US20080117153 |