EP3000991 - Carter de turbomachine, procédé de fabrication d'un tel carter et turbine à gaz avec un tel carter [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.03.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 14.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 03.03.2017 | Demande réputée retirée | publié le 05.04.2017 [2017/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALSTOM Technology Ltd Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | [2016/13] | Inventeur(s) | 01 /
Richter, Johannes Breitistrasse 17 8953 Dietikon / CH | 02 /
Cataldi, Giovanni Werdgartenstrasse 4 8004 Zürich / CH | 03 /
Wiedemann, Nikolas Moosäckerstrasse 4 5442 Fislisbach / CH | 04 /
Busekros, Armin Im oberen Boden 23 8049 Zürich / CH | [2016/13] | Mandataire(s) | General Electric Technology GmbH Global Patent Operation - Europe Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | [N/P] |
Précédent [2016/13] | General Electric Technology GmbH CHTI Intellectual Property Brown Boveri Strasse 7 5400 Baden / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 14186851.3 | 29.09.2014 | [2016/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3000991 | Date: | 30.03.2016 | Langue: | EN | [2016/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2015 | Classification | IPC: | F01D25/26 | [2016/13] | CPC: |
F01D25/26 (EP);
F05D2260/941 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Gehäuse einer Turbomaschine, Verfahren zur Herstellung solch eines Gehäuses und Gasturbine mit solch einem Gehäuse | [2016/13] | Anglais: | Casing of a turbo machine, method for manufacturing such a casing and gas turbine with such a casing | [2016/13] | Français: | Carter de turbomachine, procédé de fabrication d'un tel carter et turbine à gaz avec un tel carter | [2016/13] | Procédure dexamen | 01.10.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/14] | 15.11.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/14] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2016 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2005132707 (GEBHARDT ANDREAS [CH]) [X] 1,2,4-7,9-11 * page 3, paragraph 36 - paragraph 37; figures 4-6 * [I] 3,8; | [XI]EP0073689 (CARRIER CORP [US]) [X] 1,2,4-7,9-11 * page 3; figures 1-3 * [I] 3,8; | [XI]US2009097968 (BALLARD JR HENRY GRADY [US], et al) [X] 1,2,4-7,9-11 * page 2, paragraph 26 - paragraph 27; figures 2A, 2B, 3A, 5 * [I] 3,8; | [XI]EP2623719 (PRATT & WHITNEY CANADA [CA]) [X] 1,2,4-7,9-11 * page 2, paragraph 10; figure 2 * [I] 3,8 | par le demandeur | US4522559 |