EP2843040 - Procédé de culture de cellules et utilisation de celui-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.11.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.11.2017 | Demande réputée retirée | publié le 06.12.2017 [2017/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | [2015/10] | Inventeur(s) | 01 /
Goto, Susumu c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 02 /
Kishishita, Shohei c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 03 /
Takuma, Shinya c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | 04 /
Hirashima, Chikashi c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku Tokyo 115-8543 / JP | [2015/10] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2015/10] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14189055.8 | 26.12.2005 | [2015/10] | Numéro de priorité, date | JP20050000747 | 05.01.2005 Format original publié: JP 2005000747 | [2015/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2843040 | Date: | 04.03.2015 | Langue: | EN | [2015/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2015 | Classification | IPC: | C12N5/00, C12N5/10, C12P21/02 | [2015/10] | CPC: |
C12N5/0037 (EP,US);
C12N5/0031 (KR);
C12N2500/80 (EP,US);
C12N2510/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/42] |
Précédent [2015/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Zellkulturverfahren und Verwendung davon | [2015/10] | Anglais: | Cell culture method and utilization of the same | [2015/10] | Français: | Procédé de culture de cellules et utilisation de celui-ci | [2015/10] | Procédure dexamen | 03.09.2015 | Requête en examen déposée [2015/42] | 04.09.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.07.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/49] | 03.08.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/49] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP05819639.5 / EP1835022 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 22.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2016 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9523212 (SEA RUN HOLDINGS INC [US]) [A] 1-16 * the whole document *; | [Y]EP1085083 (CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD [JP]) [Y] 1-16 * the whole document *; | [AD]JP2003334068 (CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD, et al) [AD] 1-16 * abstract *; | [XDP]WO2005005636 (CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD [JP], et al) [XDP] 1-16 * abstract *; | [E]EP1652925 (CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD [JP], et al) [E] 1-16 * the whole document *; | [X] - PAGE WILLIAM J ET AL, "Growth of Azotobacter vinelandii UWD in fish peptone medium and simplified extraction of poly-beta-hydroxybutyrate", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, (1993), vol. 59, no. 12, ISSN 0099-2240, pages 4236 - 4244, XP002543473 [X] 1-4 * the whole document * * page 4238, column R, paragraph 2 - page 4239, column R, paragraph 2 * * table 1 * | [A] - FRAHM B ET AL, "Improvement of a mammalian cell culture process by adaptive, model-based dialysis fed-batch cultivation and suppression of apoptosis", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, SPRINGER, DE, (20031101), vol. 26, no. 1, doi:10.1007/S00449-003-0335-Z, ISSN 1615-7591, pages 1 - 10, XP002997132 [A] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00449-003-0335-z | [A] - A.-P. ZENG ET AL, "Mathematical modeling and analysis of glucose and glutamine utilization and regulation in cultures of continuous mammalian cells", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, (19950805), vol. 47, no. 3, doi:10.1002/bit.260470308, ISSN 0006-3592, pages 334 - 346, XP055005401 [A] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/bit.260470308 | [Y] - XUEJUN GU ET AL, "Influence of Primatone RL supplementation on sialylation of recombinant human interferon-[gamma] produced by Chinese hamster ovary cell culture using serum-free media", BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, (19971120), vol. 56, no. 4, doi:10.1002/(SICI)1097-0290(19971120)56:4<353::AID-BIT1>3.0.CO;2-N, ISSN 0006-3592, pages 353 - 360, XP055005426 [Y] 1-16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19971120)56:4<353::AID-BIT1>3.0.CO;2-N | par le demandeur | WO9219759 | JPH0899902 | WO9963058 | JP2003334068 | JP2005000747 | WO2005005636 | WO2005056604 | - Introduction to Antibody Engineering, CHIJIN SHO KAN PUBLISHING COMPANY, pages 102 - 104 | - Affinity Chromatography Principles & Methods, AMERSHAM PHARMACIA BIOTECH, pages 56 - 60 |