EP2887097 - Architectures pour la séparation des solutions multi-constellations à haute intégrité du système de navigation par satellite [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2015/26] | Architectures pour séparation de solution multi-constellation à intégrité élevée | ||
[2022/45] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.03.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 24.11.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Honeywell International Inc. 115 Tabor Road Morris Plains, NJ 07950 / US | [2015/51] |
Précédent [2015/26] | Pour tous les Etats désignés Honeywell International Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown, NJ 07962-2245 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kana, Zdenek HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245 Morristown, NJ New Jersey 07962-2245 / US | 02 /
Dunik, Jindrich HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245 Morristown, NJ New Jersey 07962-2245 / US | 03 /
Orejas, Martin HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Patent Services M/S AB/2B 101 Columbia Road P. O. Box 2245 Morristown, NJ New Jersey 07962-2245 / US | [2015/26] | Mandataire(s) | Dowling, Andrew Haseltine Lake Kempner LLP 138 Cheapside London EC2V 6BJ / GB | [2023/15] |
Précédent [2015/26] | Houghton, Mark Phillip Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell, Derbyshire DE45 1DZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14190750.1 | 28.10.2014 | [2015/26] | Numéro de priorité, date | US201314092454 | 27.11.2013 Format original publié: US201314092454 | [2015/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2887097 | Date: | 24.06.2015 | Langue: | EN | [2015/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP2887097 | Date: | 16.12.2015 | Langue: | EN | [2015/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2887097 | Date: | 12.04.2023 | Langue: | EN | [2023/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.11.2015 | Classification | IPC: | G01S19/20, G01S19/42 | [2015/26] | CPC: |
G01S19/20 (EP,US);
G01S19/421 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/26] | Titre | Allemand: | Architekturen zu Separationslösungen mit hoher integrität mit mehreren Konstellationen für Navigationssatellitensyteme | [2022/45] | Anglais: | Architectures for high Navigation Satellite System integrity multi-constellation solution separation | [2022/45] | Français: | Architectures pour la séparation des solutions multi-constellations à haute intégrité du système de navigation par satellite | [2022/45] |
Précédent [2015/26] | Architekturen zur Separation hochintegrierter Lösungen mit mehreren Konstellationen | ||
Précédent [2015/26] | Architectures for high integrity multi-constellation solution separation | ||
Précédent [2015/26] | Architectures pour séparation de solution multi-constellation à intégrité élevée | Procédure d'examen | 30.10.2014 | Requête en examen déposée [2015/26] | 16.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.11.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.07.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.11.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 27.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.01.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 12.04.2023 | AT | 12.04.2023 | CZ | 12.04.2023 | DK | 12.04.2023 | EE | 12.04.2023 | ES | 12.04.2023 | FI | 12.04.2023 | HR | 12.04.2023 | IT | 12.04.2023 | LT | 12.04.2023 | LV | 12.04.2023 | MC | 12.04.2023 | NL | 12.04.2023 | PL | 12.04.2023 | RO | 12.04.2023 | RS | 12.04.2023 | SE | 12.04.2023 | SI | 12.04.2023 | SK | 12.04.2023 | SM | 12.04.2023 | NO | 12.07.2023 | GR | 13.07.2023 | IS | 12.08.2023 | PT | 14.08.2023 | LU | 28.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
MC | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SI | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
LU | 28.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
Précédent [2024/30] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
MC | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SI | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
LU | 28.10.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
MC | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SI | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
IT | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SI | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SI | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
CZ | 12.04.2023 | ||
DK | 12.04.2023 | ||
EE | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RO | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
SK | 12.04.2023 | ||
SM | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
FI | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
LT | 12.04.2023 | ||
LV | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
HR | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
RS | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AL | 12.04.2023 | |
AT | 12.04.2023 | ||
ES | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
PL | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
GR | 13.07.2023 | ||
IS | 12.08.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 12.04.2023 | |
ES | 12.04.2023 | ||
NL | 12.04.2023 | ||
SE | 12.04.2023 | ||
NO | 12.07.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 12.04.2023 | |
NL | 12.04.2023 | ||
PT | 14.08.2023 | ||
Précédent [2023/43] | NL | 12.04.2023 | Citations: | Recherche | [XY] - LEE, YOUNG C., "Investigation of Extending Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) to Combined Use of Galileo and Modernized GPS", ION GNSS 17TH INT.TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION, (20040921), pages 1691 - 1698, XP055185607 [X] 1,2,6,7 * page 1696, last paragraph - page 1697, the first two paragraphs * [Y] 10 | [XP] - KANA ZDENEK ET AL, "Architectures for High Integrity Multi-Constellation Solution Separation", GNSS 2014 - PROCEEDINGS OF THE 27TH INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GNSS+ 2014), THE INSTITUTE OF NAVIGATION, 8551 RIXLEW LANE SUITE 360 MANASSAS, VA 20109, USA, (20140912), pages 3554 - 3565, XP056007754 [XP] 1-9 * the whole document * | [A] - LEE Y C ET AL, "Advanced RAIM Based on Inter-Constellation Comparisons to Detect Consistent Faults for LPV-200", GNSS 2010 - PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GNSS 2010), THE INSTITUTE OF NAVIGATION, 8551 RIXLEW LANE SUITE 360 MANASSAS, VA 20109, USA, (20100924), pages 272 - 284, XP056000197 [A] 1-9 * the whole document * | [Y] - Greenspan, "GPS and Inertial Integration", Global Positioning System: Theory and Applications Vol. II, (19960101), pages 187 - 194, XP055226222 [Y] 10 * figure 1c * * pages 187-189, section "Benefits of GPS/Inertial Integration" * * page 194, section "Tightly Coupled Mode" * | [A] - VANDERWERF ET AL, "FDE Using Multiple Integrated GPS/Inertial Kalman Filters in the Presence of Temporally and Spatially Correlated Ionospheric Errors", GPS 2001 - PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GPS 2001), THE INSTITUTE OF NAVIGATION, 8551 RIXLEW LANE SUITE 360 MANASSAS, VA 20109, USA, (20010914), pages 2676 - 2685, XP056009032 [A] 10 * abstract * * Page 2677, sections "Solution Separation Method of FDE" and "The Hybrid Kalman Filter" * | Examen | - JOERGER M ET AL, "Integrity Risk and Continuity Risk for Fault Detection and Exclusion Using Solution Separation ARAIM", GNSS 2013 - PROCEEDINGS OF THE 26TH INTERNATIONAL TECHNICAL MEETING OF THE SATELLITE DIVISION OF THE INSTITUTE OF NAVIGATION (ION GNSS+ 2013), THE INSTITUTE OF NAVIGATION, 8551 RIXLEW LANE SUITE 360 MANASSAS, VA 20109, USA, (20130920), pages 2702 - 2722, XP056007383 |