EP3015313 - Ensemble d'affichage pour un panneau intérieur dans un véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.03.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.03.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.12.2016 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volvo Car Corporation 40531 Göteborg / SE | [2016/18] | Inventeur(s) | 01 /
Forsgren, Daniel Andra Långgatan 28 c/o kljaic 41327 Göteborg / SE | 02 /
Kinsey, John 60 Coronado St. Ventura, CA 93001 / US | [2017/17] |
Précédent [2016/18] | 01 /
Forsgren, Daniel Andra Långgatan 28 c/o kljaic 41327 Göteborg / SE | ||
02 /
Kinsey, John 60 Coronado St. Ventura, CA, 93001 / US | Mandataire(s) | Volvo Car Corporation 405 31 Göteborg / SE | [2017/17] |
Précédent [2016/18] | Kraenzmer, Martin Volvo Car Corporation 50094 Intellectual Property VAK-HBBVN 40531 Göteborg / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14191393.9 | 03.11.2014 | [2016/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3015313 | Date: | 04.05.2016 | Langue: | EN | [2016/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3015313 | Date: | 26.04.2017 | Langue: | EN | [2017/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.05.2015 | Classification | IPC: | B60R11/02 | [2016/18] | CPC: |
B60R11/0235 (EP,US);
B60R11/0229 (CN);
B60K35/10 (EP,CN);
B60K35/22 (EP,CN,US);
B60K35/50 (EP,CN,US);
B60N3/002 (US);
B60R21/02 (US);
B60R2011/0003 (US);
B60R2011/0005 (CN);
B60R2011/0007 (CN);
B60R2011/0012 (US);
B60R2011/008 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/50] |
Précédent [2016/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Anzeigeanordnung für eine Innenraumtafel in einem Fahrzeug | [2016/18] | Anglais: | A display assembly for an interior panel in a vehicle | [2016/18] | Français: | Ensemble d'affichage pour un panneau intérieur dans un véhicule | [2016/18] | Procédure d'examen | 03.11.2014 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.11.2016 | Requête en examen déposée [2016/50] | 15.12.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.03.2017 | Taxe de délivrance payée | 14.03.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.03.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.01.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.11.2014 | AL | 26.04.2017 | AT | 26.04.2017 | CY | 26.04.2017 | CZ | 26.04.2017 | DK | 26.04.2017 | EE | 26.04.2017 | ES | 26.04.2017 | FI | 26.04.2017 | HR | 26.04.2017 | IT | 26.04.2017 | LT | 26.04.2017 | LV | 26.04.2017 | MC | 26.04.2017 | MK | 26.04.2017 | NL | 26.04.2017 | PL | 26.04.2017 | PT | 26.04.2017 | RO | 26.04.2017 | RS | 26.04.2017 | SI | 26.04.2017 | SK | 26.04.2017 | SM | 26.04.2017 | TR | 26.04.2017 | BG | 26.07.2017 | NO | 26.07.2017 | GR | 27.07.2017 | IS | 26.08.2017 | IE | 03.11.2017 | LU | 03.11.2017 | MT | 03.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | FR | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 03.11.2014 | |
AT | 26.04.2017 | ||
CY | 26.04.2017 | ||
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
MK | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
PT | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
TR | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2020/15] | HU | 03.11.2014 | |
AT | 26.04.2017 | ||
CY | 26.04.2017 | ||
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
MK | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
TR | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 03.11.2014 | |
AT | 26.04.2017 | ||
CY | 26.04.2017 | ||
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
MK | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 03.11.2014 | |
AT | 26.04.2017 | ||
CY | 26.04.2017 | ||
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 03.11.2014 | |
AT | 26.04.2017 | ||
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/49] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
FR | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/45] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
IE | 03.11.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/43] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
MT | 03.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/41] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
LU | 03.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/33] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
MC | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/25] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SI | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
IT | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
SM | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 26.04.2017 | |
CZ | 26.04.2017 | ||
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RO | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
SK | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
Précédent [2018/09] | AT | 26.04.2017 | |
DK | 26.04.2017 | ||
EE | 26.04.2017 | ||
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
Précédent [2017/50] | AT | 26.04.2017 | |
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
LV | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
PL | 26.04.2017 | ||
RS | 26.04.2017 | ||
BG | 26.07.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 26.04.2017 | |
ES | 26.04.2017 | ||
FI | 26.04.2017 | ||
HR | 26.04.2017 | ||
LT | 26.04.2017 | ||
NL | 26.04.2017 | ||
NO | 26.07.2017 | ||
GR | 27.07.2017 | ||
IS | 26.08.2017 | ||
Précédent [2017/48] | NL | 26.04.2017 | Citations: | Recherche | [I]EP0551078 (PIONEER ELECTRONIC CORP [JP]); | [I]WO9746422 (TOKAI RIKA CO LTD [JP], et al); | [I]EP0976616 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]); | [I]JP2006143109 (CALSONIC KANSEI CORP); | [I]DE102005052030 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [I]US2008036925 (HSIAO AI-LANG [TW]); | [I]JP2009001065 (KOJIMA PRESS KOGYO KK); | [I]FR2923779 (ROTH THIERRY [FR]); | [I]US2012262868 (KATO KAZUNARI [JP]) |