EP3029327 - Système constitué d'appareil à vide et d'unité de fonctionnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.12.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.06.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PFEIFFER VACUUM GMBH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | [2016/23] | Inventeur(s) | 01 /
Stammler, Herbert Meininger Weg 7 35396 Gießen / DE | [2016/23] | Mandataire(s) | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2018/07] | Manitz Finsterwald Patentanwälte PartmbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | ||
Précédent [2016/23] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14195823.1 | 02.12.2014 | [2016/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3029327 | Date: | 08.06.2016 | Langue: | DE | [2016/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3029327 | Date: | 14.02.2018 | Langue: | DE | [2018/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.2015 | Classification | IPC: | F04D19/04, H01R24/52, H01R29/00, F04D25/06 | [2017/26] | CPC: |
F04D19/042 (EP);
F04D19/04 (EP);
F04D25/068 (EP);
F04D25/0693 (EP);
H01R29/00 (EP)
|
Précédent IPC [2016/23] | F04D19/04, H01R24/52, H01R29/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/31] |
Précédent [2016/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | System aus Vakuumgerät und Funktionseinheit | [2016/23] | Anglais: | System comprising vacuum device and functional unit | [2016/23] | Français: | Système constitué d'appareil à vide et d'unité de fonctionnement | [2016/23] | Procédure d'examen | 20.07.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.06.2016 | Requête en examen déposée [2016/31] | 20.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.10.2017 | Taxe de délivrance payée | 26.10.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.10.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.11.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.12.2014 | AL | 14.02.2018 | CY | 14.02.2018 | DK | 14.02.2018 | EE | 14.02.2018 | ES | 14.02.2018 | FI | 14.02.2018 | HR | 14.02.2018 | LT | 14.02.2018 | LV | 14.02.2018 | MC | 14.02.2018 | MK | 14.02.2018 | MT | 14.02.2018 | NL | 14.02.2018 | PL | 14.02.2018 | PT | 14.02.2018 | RO | 14.02.2018 | RS | 14.02.2018 | SE | 14.02.2018 | SI | 14.02.2018 | SK | 14.02.2018 | SM | 14.02.2018 | TR | 14.02.2018 | BG | 14.05.2018 | NO | 14.05.2018 | GR | 15.05.2018 | IS | 14.06.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/31] | HU | 02.12.2014 | |
AL | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MK | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2019/13] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/51] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/50] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/46] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/43] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/40] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/39] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CY | 14.02.2018 | |
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | Citations: | Recherche | [X]EP1715190 (PFEIFFER VACUUM GMBH [DE]) [X] 1 * the whole document * * figure 2 *; | [A]EP1732178 (BOC EDWARDS JAPAN LTD [JP]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US6607401 (WEAVER JR JOHN H [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2014107157 (EVADO FILIP HOLDING LTD [GB], et al) [A] 1-15 * the whole document * | Examen | DE10107248 |