EP2993333 - Système de commande de force d'entraînement et véhicule à selle [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.08.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438 / JP | [2016/10] | Inventeur(s) | 01 /
Hieda, Kazuya c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka-ken, 438-8501 / JP | [2016/10] | Mandataire(s) | Moreland, David Marks & Clerk LLP The Beacon 176 St Vincent Street Glasgow G2 5SG / GB | [N/P] |
Précédent [2016/10] | Moreland, David Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14196399.1 | 04.12.2014 | [2016/10] | Numéro de priorité, date | JP20140179161 | 03.09.2014 Format original publié: JP 2014179161 | [2016/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2993333 | Date: | 09.03.2016 | Langue: | EN | [2016/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2993333 | Date: | 05.10.2016 | Langue: | EN | [2016/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.07.2015 | Classification | IPC: | F02D41/10, B60W30/18, F02D11/10, B60K31/00, F02D41/02, // F02D33/02 | [2016/24] | CPC: |
B60K31/0083 (EP,US);
B60W30/18145 (EP,US);
B60W30/18172 (EP,US);
F02D11/105 (EP,US);
F02D41/021 (EP,US);
F02D41/10 (EP,US);
B60W2300/36 (EP,US);
B60W2510/0657 (EP,US);
B60W2520/18 (EP,US);
B60W2520/26 (EP,US);
B60W2520/28 (EP,US);
B60W2520/30 (EP,US);
B60W2540/10 (EP,US);
B60W2710/0605 (EP,US);
F02D11/106 (EP,US);
F02D2011/102 (EP,US);
F02D2200/50 (EP,US);
F02D2200/501 (EP,US);
|
Précédent IPC [2016/10] | F02D41/10, B60W30/18, F02D11/10, B60K31/00, // F02D33/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/10] | Titre | Allemand: | Antriebskraftsteuerungssystem und Sattelfahrzeug | [2016/10] | Anglais: | Driving force control system and saddled vehicle | [2016/10] | Français: | Système de commande de force d'entraînement et véhicule à selle | [2016/10] | Procédure d'examen | 04.12.2014 | Requête en examen déposée [2016/10] | 29.12.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2016 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.08.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.07.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/37] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.12.2014 | AL | 05.10.2016 | AT | 05.10.2016 | BE | 05.10.2016 | CY | 05.10.2016 | CZ | 05.10.2016 | DK | 05.10.2016 | EE | 05.10.2016 | ES | 05.10.2016 | FI | 05.10.2016 | HR | 05.10.2016 | LT | 05.10.2016 | LV | 05.10.2016 | MC | 05.10.2016 | MK | 05.10.2016 | NL | 05.10.2016 | PL | 05.10.2016 | RO | 05.10.2016 | RS | 05.10.2016 | SE | 05.10.2016 | SI | 05.10.2016 | SK | 05.10.2016 | SM | 05.10.2016 | TR | 05.10.2016 | IE | 04.12.2016 | LU | 04.12.2016 | MT | 04.12.2016 | BG | 05.01.2017 | NO | 05.01.2017 | GR | 06.01.2017 | IS | 05.02.2017 | PT | 06.02.2017 | [2020/34] |
Précédent [2018/46] | HU | 04.12.2014 | |
AT | 05.10.2016 | ||
BE | 05.10.2016 | ||
CY | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
MK | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
TR | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
MT | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2018/43] | HU | 04.12.2014 | |
AT | 05.10.2016 | ||
BE | 05.10.2016 | ||
CY | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
MK | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
MT | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2018/30] | HU | 04.12.2014 | |
AT | 05.10.2016 | ||
BE | 05.10.2016 | ||
CY | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
MK | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/49] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/42] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/38] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/37] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/36] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/34] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/33] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/26] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Précédent [2017/12] | LV | 05.10.2016 | Citations: | Recherche | [X]WO2014017138 (BOSCH CORP [JP]) [X] 1,5-7,13-15 * paragraph [0006]; figure 1 *; | [AD]JP2011185107 (KOKUSAN DENKI CO) [AD] 1-15 * abstract *; | [A]DE102005003981 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1-15 * claim - *; | [A]DE10242124 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0026] - paragraph [0030]; claim 1 *; | [A]EP2738075 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0058] - paragraph [0059]; claim - *; | [A]EP1714862 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0050] - paragraph [0059]; figure 3 * | par le demandeur | JP2011185107 |