EP2957852 - Déflecteurs d'écoulement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.10.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.03.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.U. Carretera de Zamanes, 20 36315 Vigo Pontevedra / ES | [2015/52] | Inventeur(s) | 01 /
Grande Fernández, José Antonio Aragon 221, 2º C E-36206 Vigo - Pontevedra / ES | 02 /
Rodríguez Tato, Marcos Rosal 2, 7º B E-36209 Vigo - Pontevedra / ES | [2015/52] | Mandataire(s) | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2018/49] | ABG Intellectual Property, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | ||
Précédent [2015/52] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 14382234.4 | 17.06.2014 | [2015/52] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2957852 | Date: | 23.12.2015 | Langue: | EN | [2015/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2957852 | Date: | 05.12.2018 | Langue: | EN | [2018/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.12.2014 | Classification | IPC: | F28F9/00, F02M26/32, F28F9/22, F28D21/00, F28F13/08, // F28D7/16 | [2018/13] | CPC: |
F28F9/005 (EP,US);
F28F13/08 (US);
F02M26/32 (EP,US);
F28D21/0003 (EP,US);
F28F9/22 (EP,US);
F28D2021/008 (EP,US);
|
Précédent IPC [2015/52] | F28F9/00, F02M25/07, F28F9/22, F28D21/00, // F28D7/16 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/24] |
Précédent [2015/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | Strömungsdeflektoren | [2015/52] | Anglais: | Flow deflectors | [2015/52] | Français: | Déflecteurs d'écoulement | [2015/52] | Procédure d'examen | 05.05.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.05.2016 | Requête en examen déposée [2016/24] | 05.02.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.06.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 09.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 29.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.06.2014 | AL | 05.12.2018 | AT | 05.12.2018 | CY | 05.12.2018 | CZ | 05.12.2018 | DK | 05.12.2018 | EE | 05.12.2018 | ES | 05.12.2018 | FI | 05.12.2018 | HR | 05.12.2018 | IT | 05.12.2018 | LT | 05.12.2018 | LV | 05.12.2018 | MC | 05.12.2018 | MK | 05.12.2018 | MT | 05.12.2018 | NL | 05.12.2018 | PL | 05.12.2018 | RO | 05.12.2018 | RS | 05.12.2018 | SE | 05.12.2018 | SI | 05.12.2018 | SK | 05.12.2018 | SM | 05.12.2018 | TR | 05.12.2018 | BG | 05.03.2019 | NO | 05.03.2019 | GR | 06.03.2019 | IS | 05.04.2019 | PT | 05.04.2019 | GB | 17.06.2019 | IE | 17.06.2019 | LU | 17.06.2019 | BE | 30.06.2019 | CH | 30.06.2019 | FR | 30.06.2019 | LI | 30.06.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 17.06.2014 | |
AL | 05.12.2018 | ||
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
MT | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 17.06.2014 | |
AL | 05.12.2018 | ||
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 05.12.2018 | |
LT | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 05.12.2018 | |
LT | 05.12.2018 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 05.12.2018 | |
NO | 05.03.2019 | Citations: | Recherche | [X]BE477254 (GENERAL AMERICAN TRANSPORTATION CORPORATION) [X] 1,3,11 * figure 2 *; | [A]DE102006051000 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [A] 1,3 * figures 21, 27 *; | [X]EP1876391 (BALCKE DUERR GMBH [DE]) [X] 1,3,9,11 * figure 1 *; | [A]JP2008297993 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1* figure 11 * | Examen | DE10219964 |