EP2961528 - ZÉOLITE SSZ-57 AYANT UNE MEILLEURE SÉLECTIVITÉ DE GRANDS PORES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 31.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.01.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chevron U.S.A. Inc. 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, CA 94583 / US | [2016/01] | Inventeur(s) | 01 /
ZONES, Stacey Ian 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, California 94583 / US | 02 /
CHEN, Cong-Yan 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, California 94583 / US | 03 /
BENIN, Annabelle 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, California 94583 / US | [2016/01] | Mandataire(s) | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Précédent [2019/27] | Haseltine Lake Kempner LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | ||
Précédent [2016/01] | Nash, David Allan Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14709142.5 | 25.02.2014 | [2016/01] | WO2014US18348 | Numéro de priorité, date | US201361771069P | 28.02.2013 Format original publié: US 201361771069 P | [2016/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014134051 | Date: | 04.09.2014 | Langue: | EN | [2014/36] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2961528 | Date: | 06.01.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.09.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2961528 | Date: | 03.07.2019 | Langue: | EN | [2019/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.11.2014 | Classification | IPC: | B01J29/70, B01J35/00, B01J29/86, C01B39/02, C01B39/36 | [2019/03] | CPC: |
B01J29/86 (EP,US);
B01J35/30 (EP,US);
C01B39/023 (EP,US);
C01B39/026 (EP,US);
C01B39/36 (EP,US);
B01J2229/183 (US);
B01J29/70 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/01] | B01J29/86, C01B39/02, C01B39/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZEOLITH SSZ-57 MIT VERBESSERTER GROSSPORIGER SELEKTIVITÄT | [2016/01] | Anglais: | ZEOLITE SSZ-57 HAVING ENHANCED LARGE PORE SELECTIVITY | [2016/01] | Français: | ZÉOLITE SSZ-57 AYANT UNE MEILLEURE SÉLECTIVITÉ DE GRANDS PORES | [2016/01] | Entrée dans la phase régionale | 06.08.2015 | Taxe nationale de base payée | 06.08.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.08.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.08.2015 | Requête en examen déposée [2016/01] | 28.04.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 06.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.05.2019 | Taxe de délivrance payée | 23.05.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.05.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.12.2018 | Opposition(s) | 03.06.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.02.2014 | AL | 03.07.2019 | AT | 03.07.2019 | CY | 03.07.2019 | CZ | 03.07.2019 | DK | 03.07.2019 | EE | 03.07.2019 | ES | 03.07.2019 | FI | 03.07.2019 | HR | 03.07.2019 | IT | 03.07.2019 | LT | 03.07.2019 | LV | 03.07.2019 | MC | 03.07.2019 | MK | 03.07.2019 | MT | 03.07.2019 | PL | 03.07.2019 | RO | 03.07.2019 | RS | 03.07.2019 | SE | 03.07.2019 | SI | 03.07.2019 | SK | 03.07.2019 | SM | 03.07.2019 | TR | 03.07.2019 | BG | 03.10.2019 | NO | 03.10.2019 | GR | 04.10.2019 | IS | 03.11.2019 | PT | 04.11.2019 | IE | 25.02.2020 | LU | 25.02.2020 | BE | 29.02.2020 | CH | 29.02.2020 | LI | 29.02.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 25.02.2014 | |
AL | 03.07.2019 | ||
AT | 03.07.2019 | ||
CY | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
MT | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 25.02.2020 | ||
LU | 25.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 25.02.2020 | ||
LU | 25.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IE | 25.02.2020 | ||
LU | 25.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 25.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
MC | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 25.02.2020 | ||
Précédent [2020/48] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
LU | 25.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SI | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/27] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
SM | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
SK | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
IT | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
PL | 03.07.2019 | ||
RO | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
DK | 03.07.2019 | ||
EE | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
TR | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/15] | AL | 03.07.2019 | |
AT | 03.07.2019 | ||
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
IS | 03.11.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
ES | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
HR | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
LV | 03.07.2019 | ||
RS | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
GR | 04.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AT | 03.07.2019 | |
CZ | 03.07.2019 | ||
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
SE | 03.07.2019 | ||
BG | 03.10.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
PT | 04.11.2019 | ||
Précédent [2020/09] | CZ | 03.07.2019 | |
FI | 03.07.2019 | ||
LT | 03.07.2019 | ||
NO | 03.10.2019 | ||
Précédent [2020/08] | LT | 03.07.2019 | |
NO | 03.10.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US6544495 (ELOMARI SALEH [US]) [Y] 1-12 * column I, line 32 - column III, line 46; example 1 *; | [A]US2003066785 (ELOMARI SALEH [US]) [A] 1-12 * paragraphs [0006] - [0065] *; | [Y]EP2036608 (CHEVRON USA INC [US]) [Y] 1-12 * paragraphs [0003] - [0026]; examples 3,4 *; | [A] - C. BAERLOCHER ET AL, "Unraveling the Perplexing Structure of the Zeolite SSZ-57", SCIENCE, (20110825), vol. 333, no. 6046, doi:10.1126/science.1207466, ISSN 0036-8075, pages 1134 - 1137, XP055139152 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1207466 | par le demandeur | US5972204 | US6468501 | US6544495 | - C. BAERLOCHER ET AL., SCIENCE, (2011), vol. 333, pages 1134 - 1137 | - V.J. FRILLETTE ET AL., J. CATAL., (1981), vol. 67, pages 218 - 222 | - S.I. ZONES ET AL., MICROPOROUS MESOPOROUS MATER., (2000), vol. 35-36, pages 31 - 46 | - CHEM. ENG. NEWS, (1985), vol. 63, no. 5, pages 26 - 27 | - O.TERASAKI ET AL., CHEMISTRY OF MATERIALS, (1996), vol. 8, pages 463 - 468 | - C.Y. CHEN; S.I. ZONES; A.W. BURTON; S.A. ELOMARI; S. SVELLE, "Characterization of large and extra- large pore zeolites via isomerization and disproportionation of 1,3-diisopropylbenzene as a catalytic test reaction", STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS, (2007), vol. 172, pages 329 - 332 | - C.Y. CHEN; X. OUYANG; S.I. ZONES; S.A. BANACH; S.A. ELOMARI; T.M. DAVIS; A.F. OJO, "Characterization of shape selective properties of zeolites via hydroisomerization of n-hexane", JOURNAL MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, (2012), vol. 164, doi:doi:10.1016/j.micromeso.2012.07.003, pages 71 - 81, XP028974383 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.07.003 |