EP2996534 - SYSTÈME D'OUVERTURE DE PORTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.06.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2016/12] | Inventeur(s) | 01 /
EROGLU, Erkan Vestel Beyaz Esya - Bulasik Makinasi Fabrikasi Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa / TR | 02 /
SAYIR, Halil Vestel Beyaz Esya - Bulasik Makinasi Fabrikasi Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa / TR | 03 /
AKSU, Burak Vestel Beyaz Esya - Bulasik Makinasi Fabrikasi Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa / TR | [2016/12] | Mandataire(s) | Cayli, Hülya Paragon Consultancy Inc. Koza Sokak No: 63/2 GOP 06540 Ankara / TR | [2016/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14721843.2 | 05.05.2014 | [2016/12] | WO2014EP59034 | Numéro de priorité, date | TR20130005873 | 16.05.2013 Format original publié: TR 201305873 | [2016/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014184018 | Date: | 20.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2996534 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2996534 | Date: | 08.08.2018 | Langue: | EN | [2018/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2014 | Classification | IPC: | A47L15/42 | [2016/12] | CPC: |
A47L15/4259 (EP);
A47L15/4261 (EP);
A47L15/0034 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TÜRÖFFNUNGSSYSTEM | [2016/12] | Anglais: | A DOOR OPENING SYSTEM | [2016/12] | Français: | SYSTÈME D'OUVERTURE DE PORTE | [2016/12] | Entrée dans la phase régionale | 17.11.2015 | Taxe nationale de base payée | 17.11.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.11.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.02.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 17.11.2015 | Requête en examen déposée [2016/12] | 27.03.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 27.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.06.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 07.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 05.05.2014 | AL | 08.08.2018 | AT | 08.08.2018 | CY | 08.08.2018 | CZ | 08.08.2018 | DK | 08.08.2018 | EE | 08.08.2018 | ES | 08.08.2018 | FI | 08.08.2018 | HR | 08.08.2018 | IT | 08.08.2018 | LT | 08.08.2018 | LV | 08.08.2018 | MC | 08.08.2018 | MK | 08.08.2018 | MT | 08.08.2018 | NL | 08.08.2018 | PL | 08.08.2018 | RO | 08.08.2018 | RS | 08.08.2018 | SE | 08.08.2018 | SI | 08.08.2018 | SK | 08.08.2018 | SM | 08.08.2018 | TR | 08.08.2018 | BG | 08.11.2018 | NO | 08.11.2018 | GR | 09.11.2018 | IS | 08.12.2018 | PT | 08.12.2018 | GB | 05.05.2019 | IE | 05.05.2019 | LU | 05.05.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 05.05.2014 | |
AL | 08.08.2018 | ||
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
MT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 05.05.2014 | |
AL | 08.08.2018 | ||
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2020/24] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 08.08.2018 | |
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 08.08.2018 | |
FI | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 08.08.2018 | |
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 08.08.2018 | |
LT | 08.08.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 08.08.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1733675 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-11* the whole document *; | [A]EP2130476 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]WO2011141542 (ARCELIK AS [TR], et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]EP2497854 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]EP2578134 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-11 * the whole document * |