EP3143791 - PROCÉDÉ, APPAREIL, ET SYSTÈME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.01.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.05.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.02.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 23.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 24.01.2020 | Demande réputée retirée | publié le 26.02.2020 [2020/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Solutions and Networks Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2019/36] |
Précédent [2017/12] | Pour tous les Etats désignés Nokia Solutions and Networks Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | Inventeur(s) | 01 /
TENG, Yong Building 11 Bao Sheng Li Fang Qing Yuan Beijing 100192 / CN | 02 /
HORNEMAN, Kari Veikko Kaijantie 36 FIN-90800 Oulu / FI | 03 /
YU, Ling Mäkituvantie 4 A 2 FIN-90650 Oulu / FI | [2017/12] | Mandataire(s) | Borgström, Markus Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG T&I IPR Patent Administration St.-Martin-Straße 76 80240 München / DE | [2017/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14725129.2 | 16.05.2014 | [2017/12] | WO2014EP60098 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015172844 | Date: | 19.11.2015 | Langue: | EN | [2015/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3143791 | Date: | 22.03.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.11.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.11.2015 | Classification | IPC: | H04W16/14, H04W72/04, H04W28/20 | [2017/12] | CPC: |
H04W16/14 (EP,CN,KR,US);
H04W16/04 (KR);
H04W16/10 (KR);
H04W28/0236 (US);
H04W92/02 (EP,CN,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/12] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM | [2017/12] | Anglais: | METHOD, APPARATUS AND SYSTEM | [2017/12] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL, ET SYSTÈME | [2017/12] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.2016 | Taxe nationale de base payée | 16.12.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.10.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.12.2016 | Requête en examen déposée [2017/12] | 15.05.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.09.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/09] | 22.10.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2019 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2009050212 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [FI], et al) [Y] 5-7,20,22 * abstract * * page 4, line 9 - page 5, column 15 * * page 10, line 1 - page 15, line 14 * * figure - *; | [A]US2010232310 (HU WENDONG [US]) [A] 1-8,14,15,18,20-24,30,31 * abstract * * paragraph [0067] - paragraph [0071] * * paragraph [0099] - paragraph [0128] ** figure - *; | [XY]WO2013129986 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 1-4,8,14,15,18,21,23,24,30,31 * abstract * * page 5, line 18 - page 17, line 3 * * figure - * [Y] 5-7,20,22 |