EP3003654 - PALE DE COUPE FIXE POUR DISPOSITIF DE TONTE DE CHEVEUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2016/15] | LAME DE COUPE FIXE POUR UN DISPOSITIF DE TONDEUSE À CHEVEUX | ||
[2017/20] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2018 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 08.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.05.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2016/15] | Inventeur(s) | 01 /
SABLATSCHAN, Siegfried c/o High Tech Campus Building 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
RETHMEIER, Roel, Alexander c/o High Tech Campus Building 5 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
MAAT, Willem c/o High Tech Campus Building 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2017/41] |
Précédent [2016/15] | 01 /
SABLATSCHAN, Siegfried c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | ||
02 /
RETHMEIER, Roel, Alexander c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | |||
03 /
MAAT, Willem c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | Mandataire(s) | Freeke, Arnold Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2016/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14728341.0 | 19.05.2014 | [2016/15] | WO2014IB61525 | Numéro de priorité, date | EP20130169845 | 30.05.2013 Format original publié: EP 13169845 | [2016/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014191867 | Date: | 04.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3003654 | Date: | 13.04.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3003654 | Date: | 11.10.2017 | Langue: | EN | [2017/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.12.2014 | Classification | IPC: | B26B19/38 | [2016/15] | CPC: |
B26B19/3846 (EP,US);
B26B19/38 (RU);
B26B19/3893 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STATIONÄRE SCHNEIDKLINGE FÜR HAARSCHNEIDEVORRICHTUNG | [2017/20] | Anglais: | STATIONARY CUTTING BLADE FOR A HAIR CLIPPING DEVICE | [2016/15] | Français: | PALE DE COUPE FIXE POUR DISPOSITIF DE TONTE DE CHEVEUX | [2017/20] |
Précédent [2016/15] | STATIONÄRE SCHNEIDEKLINGE FÜR EINE HAARSCHNEIDEVORRICHTUNG | ||
Précédent [2016/15] | LAME DE COUPE FIXE POUR UN DISPOSITIF DE TONDEUSE À CHEVEUX | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/15] | 15.07.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 30.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.05.2014 | AL | 11.10.2017 | AT | 11.10.2017 | CY | 11.10.2017 | CZ | 11.10.2017 | DK | 11.10.2017 | EE | 11.10.2017 | ES | 11.10.2017 | FI | 11.10.2017 | HR | 11.10.2017 | IT | 11.10.2017 | LT | 11.10.2017 | LV | 11.10.2017 | MC | 11.10.2017 | MK | 11.10.2017 | NL | 11.10.2017 | PL | 11.10.2017 | PT | 11.10.2017 | RO | 11.10.2017 | RS | 11.10.2017 | SE | 11.10.2017 | SI | 11.10.2017 | SK | 11.10.2017 | SM | 11.10.2017 | BG | 11.01.2018 | NO | 11.01.2018 | GR | 12.01.2018 | IS | 11.02.2018 | IE | 19.05.2018 | LU | 19.05.2018 | MT | 19.05.2018 | BE | 31.05.2018 | CH | 31.05.2018 | LI | 31.05.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 19.05.2014 | |
AT | 11.10.2017 | ||
CY | 11.10.2017 | ||
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
MK | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
PT | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
IE | 19.05.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
MT | 19.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 19.05.2014 | |
AT | 11.10.2017 | ||
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
PT | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
IE | 19.05.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
MT | 19.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
PT | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
IE | 19.05.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
MT | 19.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
IE | 19.05.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
MT | 19.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
IE | 19.05.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
BE | 31.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
IE | 19.05.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
LU | 19.05.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
CH | 31.05.2018 | ||
LI | 31.05.2018 | ||
Précédent [2019/06] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
MC | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SI | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RO | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
IT | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
PL | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
SM | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 11.10.2017 | |
CZ | 11.10.2017 | ||
DK | 11.10.2017 | ||
EE | 11.10.2017 | ||
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
SK | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 11.10.2017 | |
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
LV | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
BG | 11.01.2018 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 11.10.2017 | |
ES | 11.10.2017 | ||
FI | 11.10.2017 | ||
HR | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
RS | 11.10.2017 | ||
SE | 11.10.2017 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
GR | 12.01.2018 | ||
IS | 11.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 11.10.2017 | |
FI | 11.10.2017 | ||
LT | 11.10.2017 | ||
NL | 11.10.2017 | ||
NO | 11.01.2018 | ||
Précédent [2018/17] | NL | 11.10.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3741046 (CHAMBON R); | [A]EP0652084 (PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]); | [A]EP1354674 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]); | [A]EP1894685 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) |