EP3010843 - DISPOSITIF D'ASPIRATION THERMOSTABLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.01.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.01.2017 | Demande réputée retirée | publié le 08.02.2017 [2017/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schwartz GmbH Edisonstraße 5 52152 Simmerath / DE | [2016/17] | Inventeur(s) | 01 /
SCHWARTZ, Rolf-Josef Friedhofsweg 44 52152 Simmerath / DE | [2016/17] | Mandataire(s) | Jostarndt Patentanwalts-AG Metzgerstraße 61 52070 Aachen / DE | [N/P] |
Précédent [2016/17] | Jostarndt, Hans-Dieter Jostarndt Patentanwalts-AG Brüsseler Ring 51 52074 Aachen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14731934.7 | 12.06.2014 | [2016/17] | WO2014EP62176 | Numéro de priorité, date | DE201310211417 | 18.06.2013 Format original publié: DE102013211417 | [2016/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014202444 | Date: | 24.12.2014 | Langue: | DE | [2014/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3010843 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.12.2014 | Classification | IPC: | B65G47/91 | [2016/17] | CPC: |
B65G47/91 (EP,US);
B25J15/0616 (US);
B66C1/0243 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] | Titre | Allemand: | HITZEFESTE SAUGVORRICHTUNG | [2016/17] | Anglais: | HEAT-RESISTANT SUCTION DEVICE | [2016/17] | Français: | DISPOSITIF D'ASPIRATION THERMOSTABLE | [2016/17] | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.04.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 18.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/17] | 13.08.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/06] | 23.09.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/06] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2016 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]FR2345057 (JENAER GLASWERK SCHOTT & GEN [DE]) [X] 1-5,7,8 * pages 1,2; figure 1 * [Y] 9-11; | [X]GB2249079 (SMC KK [JP]) [X] 1,6 * pages 1-26; figures 1-10 *; | [X]JPH04122595 (SMC CORP) [X] 1 * abstract *; | [A]DE10338594 (WERNER UDO [DE]) [A] 1 * pages 1-4; figures 1-3 *; | [Y]FR2639335 (CENTRE TECH CUIR CHAUSSURE [FR]) [Y] 9-11 * pages 1-10; figures 1-6 * | par le demandeur | FR2924373 |