EP2997711 - FOURNITURE D'AUTHENTIFICATION PAR SIGNATURE UNIQUE POUR DES DISPOSITIFS SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.01.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 15.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IBOSS, Inc. 9950 Summers Ridge Road Suite 160 San Diego, California 92121 / US | [2016/12] | Inventeur(s) | 01 /
MARTINI, Paul Michael 9950 Summers Ridge Road Suite 160 San Diego, California 92121 / US | [2016/12] | Mandataire(s) | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2016/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14733781.0 | 15.05.2014 | [2016/12] | WO2014US38272 | Numéro de priorité, date | US201313897333 | 17.05.2013 Format original publié: US201313897333 | [2016/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014186627 | Date: | 20.11.2014 | Langue: | EN | [2014/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2997711 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2997711 | Date: | 20.03.2019 | Langue: | EN | [2019/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2014 | Classification | IPC: | H04L29/06, H04W12/06 | [2016/12] | CPC: |
G06F21/33 (EP,US);
G06F21/41 (EP,US);
H04L63/0815 (EP,US);
H04L63/0876 (EP,US);
H04L67/02 (EP,US);
H04W12/065 (EP,US);
H04W12/068 (EP,US);
G06F2221/2139 (EP,US);
H04L63/0884 (EP,US);
H04L67/34 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEREITSTELLUNG VON SINGLE-SIGN-ON FÜR DRAHTLOSE VORRICHTUNGEN | [2016/12] | Anglais: | PROVIDING SINGLE SIGN-ON FOR WIRELESS DEVICES | [2016/12] | Français: | FOURNITURE D'AUTHENTIFICATION PAR SIGNATURE UNIQUE POUR DES DISPOSITIFS SANS FIL | [2016/12] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 16.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/12] | 06.07.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.02.2019 | Taxe de délivrance payée | 06.02.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.02.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.01.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.05.2014 | AL | 20.03.2019 | AT | 20.03.2019 | CY | 20.03.2019 | CZ | 20.03.2019 | DK | 20.03.2019 | EE | 20.03.2019 | ES | 20.03.2019 | FI | 20.03.2019 | HR | 20.03.2019 | IT | 20.03.2019 | LT | 20.03.2019 | LV | 20.03.2019 | MC | 20.03.2019 | MK | 20.03.2019 | MT | 20.03.2019 | NL | 20.03.2019 | PL | 20.03.2019 | RO | 20.03.2019 | RS | 20.03.2019 | SE | 20.03.2019 | SI | 20.03.2019 | SK | 20.03.2019 | SM | 20.03.2019 | TR | 20.03.2019 | IE | 15.05.2019 | LU | 15.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | BG | 20.06.2019 | NO | 20.06.2019 | GR | 21.06.2019 | IS | 20.07.2019 | PT | 20.07.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 15.05.2014 | |
AL | 20.03.2019 | ||
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
MT | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 15.05.2014 | |
AL | 20.03.2019 | ||
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 20.03.2019 | |
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 20.03.2019 | |
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 20.03.2019 | |
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 20.03.2019 | |
HR | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2002161880 (KISHIMOTO TOSHIMICHI [JP], et al) [A] 6,9,16,19,21,24 * abstract * * paragraph [0032] - paragraph [0039] ** figure 2 *; | [XI]US2010107225 (SPENCER RON [CA], et al) [X] 1,11,22 * abstract * * paragraph [0165] - paragraph [0166] * * figures 4, 5 * [I] 2-10,12-21,23,24; | [XI]US2011302643 (PICHNA ROMAN [FI], et al) [X] 1,4,9-11,14,19-22 * abstract * * paragraph [0051] - paragraph [0064]; figure 2 * * paragraph [0065] - paragraph [0081]; figure 3 * [I] 2,3,5-8,12,13,15-18,23,24; | [A]US2013111572 (GADDAM VENKAT [US], et al) [A] 2,3,7,12,13,17 * abstract * * paragraph [0055] - paragraph [0057] * * figure 6 * |