EP2994682 - ACCOUPLEMENT POUR UNE GAMME DE DIAMÈTRES DE TUYAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.08.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 14.09.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KRAUSZ INDUSTRIES LTD. 6 Hapatish Street 6655906 Tel Aviv-Yafo / IL | [2019/04] |
Précédent [2016/11] | Pour tous les Etats désignés Eliezer Krausz Industrial Development Ltd. 6 Hapatish Street 66559 Tel Aviv / IL | Inventeur(s) | 01 /
CHIPROOT, Avi 12 Hairis Street 44278 Kfar-Saba / IL | [2016/11] | Mandataire(s) | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2016/11] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14734266.1 | 23.04.2014 | [2016/11] | WO2014US35062 | Numéro de priorité, date | US201313870200 | 25.04.2013 Format original publié: US201313870200 | [2016/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014176299 | Date: | 30.10.2014 | Langue: | EN | [2014/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2994682 | Date: | 16.03.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.10.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2994682 | Date: | 17.10.2018 | Langue: | EN | [2018/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.10.2014 | Classification | IPC: | F16L21/06, F16L17/04, F16L25/14 | [2018/30] | CPC: |
F16L17/04 (EP,US);
F16L21/065 (US);
F16L25/14 (EP,US)
|
Précédent IPC [2016/11] | F16L17/04, F16L25/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KUPPLUNG FÜR VERSCHIEDENE ROHRDURCHMESSER | [2016/11] | Anglais: | COUPLING FOR RANGE OF PIPE DIAMETERS | [2016/11] | Français: | ACCOUPLEMENT POUR UNE GAMME DE DIAMÈTRES DE TUYAUX | [2016/11] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/11] | 05.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/11] | 11.01.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/11] | 02.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.01.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.09.2018 | Taxe de délivrance payée | 04.09.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.09.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 18.07.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/39] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 05.01.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.01.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.02.2016 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 05.01.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.01.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.02.2016 | Décision envoyée | 05.01.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.01.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.02.2016 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 05.01.2016 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 05.01.2016 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.02.2016 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.04.2014 | AL | 17.10.2018 | AT | 17.10.2018 | CY | 17.10.2018 | CZ | 17.10.2018 | DK | 17.10.2018 | EE | 17.10.2018 | ES | 17.10.2018 | FI | 17.10.2018 | HR | 17.10.2018 | IT | 17.10.2018 | LT | 17.10.2018 | LV | 17.10.2018 | MC | 17.10.2018 | MK | 17.10.2018 | MT | 17.10.2018 | NL | 17.10.2018 | PL | 17.10.2018 | RO | 17.10.2018 | RS | 17.10.2018 | SE | 17.10.2018 | SI | 17.10.2018 | SK | 17.10.2018 | SM | 17.10.2018 | TR | 17.10.2018 | BG | 17.01.2019 | NO | 17.01.2019 | GR | 18.01.2019 | IS | 17.02.2019 | PT | 17.02.2019 | IE | 23.04.2019 | LU | 23.04.2019 | BE | 30.04.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/34] | HU | 23.04.2014 | |
AL | 17.10.2018 | ||
AT | 17.10.2018 | ||
CY | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
MT | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 23.04.2014 | |
AL | 17.10.2018 | ||
AT | 17.10.2018 | ||
CY | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CY | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
Précédent [2020/02] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 17.10.2018 | |
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 17.10.2018 | |
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 17.10.2018 | |
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 17.10.2018 | |
LT | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 17.10.2018 | |
LT | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 17.10.2018 | |
NL | 17.10.2018 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
Précédent [2019/17] | NL | 17.10.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0551582 (STRAUB FEDERNFABRIK [CH]) [X] 1-3,5,6* abstract *; | [X]WO9607046 (FISCHER GEORG WAGA NV [NL], et al) [X] 1-3,5,6 * abstract *; | [X]WO9641983 (KRAUSZ METAL IND LTD [IL], et al) [X] 1-5 * the whole document *; | [X]EP0962688 (KRAUSZ METAL IND LTD [IL]) [X] 1-4 * paragraph [0019] - paragraph [0035]; figure - *; | [X]EP1637788 (KRAUSZ METAL IND LTD [IL]) [X] 1-4 * abstract *; | [X]EP1862722 (KRAUSZ IND DEV LTD [IL]) [X] 1-4 * abstract * | Examen | WO2005038328 |