EP3011578 - CIRCUIT DE SURVEILLANCE SERVANT À DÉTECTER UN ÉTAT DE COMMUTATION D'UN CONTACT ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉ CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.07.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wago Verwaltungsgesellschaft mbH Hansastrasse 27 32423 Minden / DE | [2016/17] | Inventeur(s) | 01 /
VOSS, Christian Birkhuhnweg 17 32427 Minden / DE | [2016/17] | Mandataire(s) | Hess, Peter K. G. Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2016/17] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14734762.9 | 18.06.2014 | [2016/17] | WO2014EP62817 | Numéro de priorité, date | DE201310106487 | 21.06.2013 Format original publié: DE102013106487 | [2016/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014202660 | Date: | 24.12.2014 | Langue: | DE | [2014/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3011578 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3011578 | Date: | 13.09.2017 | Langue: | DE | [2017/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.12.2014 | Classification | IPC: | H01H9/16, H03K17/18 | [2016/17] | CPC: |
H01H9/16 (EP,US);
G01R31/327 (US);
H03K17/18 (EP,US);
H01H1/0015 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ÜBERWACHUNGSSCHALTUNG ZUM ERKENNEN EINES SCHALTZUSTANDES EINES ELEKTRISCHEN SCHALTKONTAKTES UND VERFAHREN HIERZU | [2016/17] | Anglais: | MONITORING CIRCUIT FOR DETECTING A SWITCHING STATE OF AN ELECTRICAL SWITCHING CONTACT AND METHOD THEREFORE | [2017/18] | Français: | CIRCUIT DE SURVEILLANCE SERVANT À DÉTECTER UN ÉTAT DE COMMUTATION D'UN CONTACT ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉ CORRESPONDANT | [2016/17] |
Précédent [2016/17] | MONITORING CIRCUIT FOR DETECTING A SWITCHING STATE OF AN ELECTRICAL SWITCHING CONTACT AND METHOD THEREFOR | Entrée dans la phase régionale | 11.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 11.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/17] | 02.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 03.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.06.2014 | AL | 13.09.2017 | CY | 13.09.2017 | CZ | 13.09.2017 | DK | 13.09.2017 | EE | 13.09.2017 | ES | 13.09.2017 | FI | 13.09.2017 | HR | 13.09.2017 | IT | 13.09.2017 | LT | 13.09.2017 | LV | 13.09.2017 | MC | 13.09.2017 | MK | 13.09.2017 | MT | 13.09.2017 | NL | 13.09.2017 | PL | 13.09.2017 | PT | 13.09.2017 | RO | 13.09.2017 | RS | 13.09.2017 | SE | 13.09.2017 | SI | 13.09.2017 | SK | 13.09.2017 | SM | 13.09.2017 | TR | 13.09.2017 | BG | 13.12.2017 | NO | 13.12.2017 | GR | 14.12.2017 | IS | 13.01.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 18.06.2014 | |
CY | 13.09.2017 | ||
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MK | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
PT | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 18.06.2014 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
PT | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2020/28] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
PT | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2019/15] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MT | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CZ | 13.09.2017 | |
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2018/24] | CZ | 13.09.2017 | |
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 13.09.2017 | |
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 13.09.2017 | |
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Précédent [2018/15] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 13.09.2017 | |
LT | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 13.09.2017 | |
LT | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 13.09.2017 | |
NO | 13.12.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE2806294 (CROUZET SA) [X] 1-3,5-10 * figures 1,2 *; | [X]FR2632138 (THOMSON CSF [FR]) [X] 1-3,5-10* abstract * |