EP3014527 - EXTRACTION DES DONNÉES D'UNE CARTE À L'AIDE DE L'APPARENCE DE CETTE CARTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 04.02.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 04.02.2022 | Rejet de la demande | publié le 09.03.2022 [2022/10] | 04.02.2022 | Annulation: date de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2017/45] |
Précédent [2016/18] | Pour tous les Etats désignés Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Inventeur(s) | 01 /
WANG, Xiaohang 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 02 /
SHAMSI, Farhan 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 03 /
OKSHTEIN, Yakov 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 04 /
KUMAR, Sanjiv 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 05 /
ROWLEY, Henry Allan 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 06 /
MITCHELL, Marcus Quintana 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 07 /
REPENNING, Debra Lin 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 08 /
RODRIGUES, Jose Jeronimo Moreira Rua Luis Derouet n8 r/c Dto 1250-152 Lisbon / PT | 09 /
LI, Zhifei 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2016/18] | Mandataire(s) | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [2016/18] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14744687.6 | 27.06.2014 | [2016/18] | WO2014US44719 | Numéro de priorité, date | US201361841260P | 28.06.2013 Format original publié: US 201361841260 P | US201314062655 | 24.10.2013 Format original publié: US201314062655 | US201314077862 | 12.11.2013 Format original publié: US201314077862 | US201314077780 | 12.11.2013 Format original publié: US201314077780 | [2016/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014210548 | Date: | 31.12.2014 | Langue: | EN | [2014/53] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3014527 | Date: | 04.05.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.12.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.02.2015 | Classification | IPC: | G06K9/22, G06Q20/32, H04N1/00 | [2016/18] | CPC: |
G06V30/416 (EP,US);
G06K7/10 (US);
G06Q20/3223 (US);
G06Q20/3276 (US);
G06Q20/34 (US);
G06Q20/36 (US);
G06V30/142 (US);
G06V30/224 (US);
G06V30/2253 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/18] | Titre | Allemand: | EXTRAKTION VON KARTENDATEN KARTE MIT KARTENDESIGN | [2016/18] | Anglais: | EXTRACTING CARD DATA USING CARD ART | [2016/18] | Français: | EXTRACTION DES DONNÉES D'UNE CARTE À L'AIDE DE L'APPARENCE DE CETTE CARTE | [2016/18] | Entrée dans la phase régionale | 23.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 23.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/18] | 01.07.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.02.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.09.2017 | Date des procédures orales | 04.10.2017 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 06.10.2017 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2022/10] | 01.02.2022 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2022/10] | Recours après examen | 22.11.2017 | Recours reçu No. T0384/18 | 24.01.2018 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 01.02.2022 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]US2011091092 (NEPOMNIACHTCHI GRIGORI [US], et al) [I] 1-20 * paragraphs [0331] - [0339]; figures 42-43 *; | [I]US2013051610 (ROACH JOHN J [US], et al) [I] 1-20 * the whole document *; | [A] - "Optical Character Recognition (OCR) -How it worksoptical-character-recognition-ocr-how", (20120205), URL: http://www.nicomsoft.com/optical-character-recognition-ocr-how-it-works/, (20141016), XP055147204 [A] 1-20 * the whole document * | [A] - Från Wikipedia, "Luhn-algoritmen", (20130313), URL: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Luhn-algoritmen&oldid=20410261, (20141020), XP055147626 [A] 1-20 * the whole document * | [A] - JASON KINCAID, "Card.io's SDK Makes Entering Credit Card Information As Easy As Taking A Snapshot", INTERNET CITATION, (20110623), page 1, URL: http://techcrunch.com/2011/06/23/card-ios-sdk-makes-entering-credit-card-information-as-easy-as-taking-a-snapshot/, (20130619), XP002699050 [A] 1-20 * the whole document * | Examen | US2013004076 |