EP3028503 - ADAPTATION DE COMPORTEMENT DE DISPOSITIF MOBILE À L'AIDE D'UNE MOBILITÉ PRÉDICTIVE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.12.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.01.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.10.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.10.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.06.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2016/23] | Inventeur(s) | 01 /
KILPATRICK, II, Thomas 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | 02 /
AWONIYI-OTERI, Olufunmilola 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | 03 /
SARAJEDINI, Amir 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | 04 /
QUICK, JR., Roy, Franklin 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | 05 /
LUNDQVIST, Patrik, Nils 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2016/23] | Mandataire(s) | Carstens, Dirk Wilhelm Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstraße 5 80538 München / DE | [2021/08] |
Précédent [2016/23] | Carstens, Dirk Wilhelm Wagner & Geyer Gewürzmühlstraße 5 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14748411.7 | 21.07.2014 | [2016/23] | WO2014US47452 | Numéro de priorité, date | US201361860789P | 31.07.2013 Format original publié: US 201361860789 P | US201414244339 | 03.04.2014 Format original publié: US201414244339 | [2016/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015017161 | Date: | 05.02.2015 | Langue: | EN | [2015/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3028503 | Date: | 08.06.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.02.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3028503 | Date: | 24.02.2021 | Langue: | EN | [2021/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.02.2015 | Classification | IPC: | H04W36/24, // H04W36/00, H04W52/22, H04W52/32, H04W36/10, H04W8/08, H04W36/04, H04W60/00, H04W52/50, H04W36/32, H04W52/28, H04W74/08, H04W64/00, H04W52/36 | [2018/08] | CPC: |
H04W36/10 (EP,US);
H04W72/0473 (US);
H04W36/008375 (EP,US);
H04W36/04 (US);
H04W36/322 (EP,US);
H04W52/22 (EP,US);
H04W52/325 (EP,US);
H04W52/50 (EP,US);
H04W64/00 (EP,US);
H04W64/006 (US);
H04W68/02 (US);
H04W72/02 (US);
H04W72/51 (US);
H04W74/0833 (EP,US);
H04W8/08 (US);
H04W52/223 (EP,US);
H04W52/228 (EP,US);
H04W52/285 (EP,US);
|
Précédent IPC [2016/23] | H04W36/24, H04W36/00, H04W52/22 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANPASSUNG DES VERHALTENS EINER MOBILEN VORRICHTUNG MITTELS PRÄDIKTIVER MOBILITÄT | [2016/23] | Anglais: | ADAPTING MOBILE DEVICE BEHAVIOR USING PREDICTIVE MOBILITY | [2016/23] | Français: | ADAPTATION DE COMPORTEMENT DE DISPOSITIF MOBILE À L'AIDE D'UNE MOBILITÉ PRÉDICTIVE | [2016/23] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2015 | Taxe nationale de base payée | 22.12.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.12.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.05.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 22.12.2015 | Requête en examen déposée [2016/23] | 08.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 30.10.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.06.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.10.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 20.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 18.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.01.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 25.11.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.07.2014 | AL | 24.02.2021 | AT | 24.02.2021 | CY | 24.02.2021 | CZ | 24.02.2021 | DK | 24.02.2021 | EE | 24.02.2021 | ES | 24.02.2021 | FI | 24.02.2021 | HR | 24.02.2021 | IT | 24.02.2021 | LT | 24.02.2021 | LV | 24.02.2021 | MC | 24.02.2021 | MK | 24.02.2021 | MT | 24.02.2021 | NL | 24.02.2021 | PL | 24.02.2021 | RO | 24.02.2021 | RS | 24.02.2021 | SE | 24.02.2021 | SI | 24.02.2021 | SK | 24.02.2021 | SM | 24.02.2021 | BG | 24.05.2021 | NO | 24.05.2021 | GR | 25.05.2021 | IS | 24.06.2021 | PT | 24.06.2021 | IE | 21.07.2021 | LU | 21.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/22] | HU | 21.07.2014 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
MK | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 21.07.2014 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 21.07.2014 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
IE | 21.07.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
LU | 21.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
Précédent [2022/18] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 24.02.2021 | |
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/42] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/39] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/35] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 24.02.2021 | |
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9955110 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al); | [Y]US2007149235 (CHIN TOM [US], et al); | [Y]WO2013107042 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [FI], et al) | Examen | US2004085909 | US2010309793 | US2010323715 | WO2013071992 | US2014254543 |