EP3011345 - PROTÉINES DE BIO-MARQUEURS DE SYNDROME HÉMOLYTIQUE ET URÉMIQUE ATYPIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.08.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.05.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alexion Pharmaceuticals, Inc. 100 College Street New Haven, CT 06510 / US | [N/P] |
Précédent [2017/31] | Pour tous les Etats désignés Alexion Pharmaceuticals, Inc. 100 College St. New Haven, Connecticut 06510 / US | ||
Précédent [2016/17] | Pour tous les Etats désignés Alexion Pharmaceuticals, Inc. 352 Knotter Drive Cheshire, CT 06410 / US | Inventeur(s) | 01 /
MCKNIGHT, Susan Faas 14 Stonewood Drive Old Lyme, CT 06371 / US | 02 /
COFIELL, Roxanne 83 Needletree Lane Glastonbury, CT 06033 / US | 03 /
KUKREJA, Anjli 30 Memory Lane Fairfield, CT 06824 / US | 04 /
BEDARD, Krystin, A. deceased / US | 05 /
YAN, Yan 18 North Pond Road Cheshire, CT 06410 / US | [2017/40] |
Précédent [2016/17] | 01 /
MCKNIGHT, Susan Faas 14 Stonewood Drive Old Lyme, CT 06371 / US | ||
02 /
COFIELL, Roxanne 83 Needletree Lane Glastonbury, CT 06033 / US | |||
03 /
KUKREJA, Anjli 30 Memory Lane Fairfield, CT 06824 / US | |||
04 /
BEDARD, Krystin, A. - ''deceased'' / US | |||
05 /
YAN, Yan 18 North Pond Road Cheshire, CT 06410 / US | Mandataire(s) | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Précédent [2017/40] | J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Précédent [2016/17] | Tuxworth, Pamela M. J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14752744.4 | 06.08.2014 | [2016/17] | WO2014US49957 | Numéro de priorité, date | US201361863299P | 07.08.2013 Format original publié: US 201361863299 P | US201361913180P | 06.12.2013 Format original publié: US 201361913180 P | [2016/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2015021166 | Date: | 12.02.2015 | Langue: | EN | [2015/06] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3011345 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.02.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3011345 | Date: | 04.10.2017 | Langue: | EN | [2017/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.05.2015 | Classification | IPC: | C07K16/18, G01N33/68, A61K39/00 | [2017/19] | CPC: |
G01N33/6893 (EP,EA,KR,US);
C07K16/18 (EA,US);
A61P13/12 (EP);
A61P43/00 (EP);
G01N33/6863 (EA,US);
A61K2039/505 (EA,US);
C07K2317/21 (EA,US);
C07K2317/24 (EA,US);
C07K2317/54 (EA,US);
C07K2317/55 (EA,US);
C07K2317/622 (EA,US);
C07K2317/626 (EA,US);
C07K2317/76 (EA,US);
G01N2333/4716 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/485 (EA,US);
G01N2333/522 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/5412 (EA,US);
G01N2333/5421 (EA,US);
G01N2333/5434 (EA,US);
G01N2333/545 (EA,US);
G01N2333/57 (EA,US);
G01N2333/70503 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/70525 (EA,US);
G01N2333/70539 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/7151 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/745 (EA,KR);
G01N2333/7452 (EP,EA,US);
G01N2333/75 (EP,EA,US);
G01N2333/775 (EP,EA,US);
G01N2333/8139 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/8146 (EP,EA,KR,US);
G01N2333/974 (EP,EA,KR,US);
G01N2800/226 (EP,EA,KR,US);
G01N2800/347 (EA,US);
G01N2800/50 (EP,EA,US);
G01N2800/52 (EP,EA,US);
Y02A50/30 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2016/17] | G01N33/68 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] | Etats autorisant lextension | BA | 18.01.2016 | ME | 18.01.2016 | Titre | Allemand: | BIOMARKERPROTEINE FÜR DAS ATYPISCHE HÄMOLYTISCHE URÄMISCHE SYNDROM (AHUS) | [2016/17] | Anglais: | ATYPICAL HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME (AHUS) BIOMARKER PROTEINS | [2016/17] | Français: | PROTÉINES DE BIO-MARQUEURS DE SYNDROME HÉMOLYTIQUE ET URÉMIQUE ATYPIQUE | [2016/17] | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2016 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.01.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.01.2016 | Requête en examen déposée [2016/17] | 19.05.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2016 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2016 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.01.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 04.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17182174.7 / EP3290922 | EP23206495.6 | Opposition(s) | 05.07.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.08.2014 | AL | 04.10.2017 | CY | 04.10.2017 | CZ | 04.10.2017 | DK | 04.10.2017 | EE | 04.10.2017 | FI | 04.10.2017 | HR | 04.10.2017 | LT | 04.10.2017 | LV | 04.10.2017 | MC | 04.10.2017 | MK | 04.10.2017 | PL | 04.10.2017 | PT | 04.10.2017 | RO | 04.10.2017 | RS | 04.10.2017 | SK | 04.10.2017 | SM | 04.10.2017 | BG | 04.01.2018 | NO | 04.01.2018 | GR | 05.01.2018 | IS | 04.02.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 06.08.2014 | |
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
MK | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 06.08.2014 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2020/28] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2019/15] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/40] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/37] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/35] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/24] | FI | 04.10.2017 | |
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Précédent [2018/22] | FI | 04.10.2017 | |
LT | 04.10.2017 | ||
NO | 04.01.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2011137395 (ROTHER RUSSELL P [US], et al); |