EP3030939 - SYSTÈME DE TEMPORISATION FONDÉ SUR PROTOCOLE TEMPOREL POUR DES INSTRUMENTS DE TEMPS DE VOL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.10.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.09.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.09.2021 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Baker Hughes Holdings LLC 17021 Aldine Westfield Houston, TX 77073 / US | [2023/48] |
Précédent [2022/48] | Pour tous les Etats désignés Baker Hughes Holdings LLC 17021 Aldine Westfield Houston, TX 77073 / US | ||
Précédent [2016/24] | Pour tous les Etats désignés General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | Inventeur(s) | 01 /
YEN, Yichin 8499 Darrow Road Twinsburg, OH 77087-2309 / US | 02 /
CHOU, Fred, Yu-feng 8499 Darrow Rd Twinsburg, OH 77087-2309 / US | 03 /
DELONG, Michael, Barry 8499 Darrow Rd Twinsburg, OH 44087-2309 / US | [2016/24] | Mandataire(s) | Novagraaf Group, et al Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / CH | [N/P] |
Précédent [2023/48] | Novagraaf Group, et al Chemin de l'Echo 3 1213 Onex / CH | ||
Précédent [2016/24] | Williams, Andrew Richard, et al GE International Inc. GPO-Europe The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14753370.7 | 30.07.2014 | [2016/24] | WO2014US48804 | Numéro de priorité, date | US201313960832 | 07.08.2013 Format original publié: US201313960832 | [2016/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2015020847 | Date: | 12.02.2015 | Langue: | EN | [2015/06] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3030939 | Date: | 15.06.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.02.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3030939 | Date: | 29.11.2023 | Langue: | EN | [2023/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.09.2015 | Classification | IPC: | G04F10/00, G04G7/00, H04J3/06, G06F1/12, G06F1/14 | [2023/39] | CPC: |
G06F1/12 (EP,CN,US);
G04F10/00 (EP,CN,US);
G04G7/00 (EP,CN,US);
G06F1/14 (EP,CN,US);
G06F16/22 (US);
H04J3/065 (US);
H04J3/0661 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/24] | G04F10/00, G04G7/00, H04J3/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZEITPROTOKOLLBASIERTES ZEITSYSTEM FÜR TOF-INSTRUMENTE | [2016/24] | Anglais: | TIME PROTOCOL BASED TIMING SYSTEM FOR TIME-OF-FLIGHT INSTRUMENTS | [2016/24] | Français: | SYSTÈME DE TEMPORISATION FONDÉ SUR PROTOCOLE TEMPOREL POUR DES INSTRUMENTS DE TEMPS DE VOL | [2016/24] | Entrée dans la phase régionale | 07.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.02.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/24] | 24.09.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.03.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.10.2023 | Taxe de délivrance payée | 18.10.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.10.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 21.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 20.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2018 | 05   M06   Taxe payée le   31.01.2019 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 29.11.2023 | CZ | 29.11.2023 | DK | 29.11.2023 | EE | 29.11.2023 | ES | 29.11.2023 | HR | 29.11.2023 | IT | 29.11.2023 | LT | 29.11.2023 | LV | 29.11.2023 | NL | 29.11.2023 | PL | 29.11.2023 | RO | 29.11.2023 | RS | 29.11.2023 | SK | 29.11.2023 | SM | 29.11.2023 | BG | 29.02.2024 | NO | 29.02.2024 | GR | 01.03.2024 | IS | 29.03.2024 | PT | 01.04.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 29.11.2023 | |
CZ | 29.11.2023 | ||
DK | 29.11.2023 | ||
EE | 29.11.2023 | ||
ES | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RO | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/34] | DK | 29.11.2023 | |
EE | 29.11.2023 | ||
ES | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | DK | 29.11.2023 | |
ES | 29.11.2023 | ||
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
SM | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/26] | ES | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
LV | 29.11.2023 | ||
NL | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | ES | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
PL | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/24] | ES | 29.11.2023 | |
HR | 29.11.2023 | ||
LT | 29.11.2023 | ||
RS | 29.11.2023 | ||
BG | 29.02.2024 | ||
NO | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 29.11.2023 | |
BG | 29.02.2024 | ||
GR | 01.03.2024 | ||
IS | 29.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 01.03.2024 | |
IS | 29.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0840185 (SCHNEIDER ELECTRIC SA [FR]) [X] 1 * column 4, lines 16-33; figures 1,2 ** column 6, lines 10-16, 44-55 *; | [XI]FR2937817 (UNIV CLAUDE BERNARD LYON [FR], et al) [X] 1,2,4,7,10,11,14,17,20 * page 8, lines 24-25; figures 1,2 * * page 9, lines 3-11 * * page 11, lines 11-13 * * page 14, lines 33-40 * [I] 3,9,12,13,19; | [XI] - PATRICK LOSCHMIDT ET AL, "White rabbit - sensor/actuator protocol for the CERN LHC particle accelerator", SENSORS, 2009 IEEE, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20091025), ISBN 978-1-4244-4548-6, pages 781 - 786, XP031618937 [X] 1-8,10-12,14-18,20 * pages 781-783; figures 1,2 * [I] 9,13,19 | Examen | US2012153166 |