12.12.2023
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
03.11.2023
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
24.10.2023
Notification concernant le dépôt d'un pouvoir
Recherche / Examen
2
24.10.2023
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
18.10.2023
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
18.10.2023
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
2
18.10.2023
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
6
18.10.2023
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
6
18.10.2023
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
1
19.09.2023
Annexe à la notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
1
19.09.2023
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
2
19.09.2023
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
19.09.2023
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
19.09.2023
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
27
19.09.2023
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
27
29.08.2023
Annexe à la notification
Recherche / Examen
1
29.08.2023
Entretien téléphonique/de vive voix
Recherche / Examen
1
29.08.2023
Résultat d'entretien téléphonique/de vive voix
Recherche / Examen
1
02.11.2022
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse
Recherche / Examen
2
24.10.2022
Annexes relatives à des données clients
Recherche / Examen
3
24.10.2022
Annexes relatives à des données clients
Recherche / Examen
38
24.10.2022
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
24.10.2022
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
8
24.10.2022
Dépôt concernant un transfert de droits (demandeur)
Recherche / Examen
2
24.10.2022
Dépôt concernant un changement de nom du demandeur
Recherche / Examen
2
25.03.2022
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
4
25.03.2022
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
3
25.03.2022
Revendications
Recherche / Examen
4
25.03.2022
Description
Recherche / Examen
3
25.03.2022
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
3
31.01.2022
Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen)
Recherche / Examen
2
25.01.2022
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
25.01.2022
Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
24.09.2021
Annexe à la notification
Recherche / Examen
4
24.09.2021
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
20.09.2021
Début d'examen
Recherche / Examen
1
24.08.2021
Document concernant la représentation
Recherche / Examen
1
16.05.2019
Confirmation de la révocation de l'ordre de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
13.05.2019
Lettre relative à la procédure de prélèvement automatique
Recherche / Examen
1
06.05.2019
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire
Recherche / Examen
1
23.04.2019
Dépôt concernant un changement de représentant du demandeur
Recherche / Examen
12
20.03.2019
Remboursement de taxes
Recherche / Examen
1
17.08.2018
Paiement tardif/insuffisant de la taxe annuelle sans surtaxe
Recherche / Examen
2
19.05.2016
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
26.04.2016
CDS mise à jour - modifications concernant le demandeur
Recherche / Examen
1
07.04.2016
Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
15.03.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
15.03.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
15.03.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
22.02.2016
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
7
19.02.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
19.02.2016
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
5
19.02.2016
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
12.01.2016
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
6
16.12.2015
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
29.09.2015
Rappel du délai de paiement (taxe d'examen/taxes de désignation)
Recherche / Examen
1
24.09.2015
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
24.09.2015
Publication internationale du rapport de recherche internationale
Recherche / Examen
2
07.08.2015
ISR: documents cités
Administration chargée de la recherche internationale
3
06.08.2015
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII
Administration chargée de la recherche internationale
2
06.08.2015
Opinion écrite de l'ISA, page de garde
Administration chargée de la recherche internationale
1
06.08.2015
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire
Administration chargée de la recherche internationale
3
05.03.2015
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
62
23.02.2015
Notification de l'enregistrement d'un changement
Recherche / Examen
1
23.02.2015
Notification de l'enregistrement d'un changement
Administration chargée de la recherche internationale
1
12.02.2015
Publication de la demande internationale - A2
Recherche / Examen
28
11.08.2014
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
11.08.2014
Pièce-jointe
Administration chargée de la recherche internationale
3
11.08.2014
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
5
11.08.2014
Description
Administration chargée de la recherche internationale
15
11.08.2014
Dessins
Administration chargée de la recherche internationale
6
11.08.2014
Dépôt concernant la représentation
Administration chargée de la recherche internationale
2