Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9654160 | Dossier mondial | 16.05.2017 | B2 | US2016218760 | 28.07.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201310056462 | 22.02.2013 | US201514715011 | 18.05.2015 | US201615088572 | 01.04.2016 | WO2014CN72419 | 22.02.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US9331727 | Dossier mondial | 03.05.2016 | B2 | US2015249476 | 03.09.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201310056462 | 22.02.2013 | WO2014CN72419 | 22.02.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN105978588B | Dossier mondial | 11.06.2019 | B | CN105978588 | 28.09.2016 | A | Numéro de priorité | Date | CN201610316922 | 22.02.2013 | CN201310056462 | 22.02.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP2911308 | Dossier mondial | 22.05.2019 | B1 | EP2911308 | 02.12.2015 | A4 | EP2911308 | 26.08.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201310056462 | 22.02.2013 | WO2014CN72419 | 22.02.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2014127742 | Dossier mondial | 28.08.2014 | A1 | Numéro de priorité | Date | CN201310056462 | 22.02.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN104009775B | Dossier mondial | 27.07.2016 | B | CN104009775 | 27.08.2014 | A | Numéro de priorité | Date | CN201310056462 | 22.02.2013 |