EP3038528 - CAPTEUR INDUCTIF DE RESPIRATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.07.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.07.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IEE International Electronics & Engineering S.A. Zone Industrielle 12, rue Pierre Richardot 6468 Echternach / LU | [2018/21] |
Précédent [2016/27] | Pour tous les Etats désignés IEE International Electronics & Engineering S.A. Zone Industrielle 6468 Echternach / LU | Inventeur(s) | 01 /
LAMESCH, Laurent 5 rue de Saeul 8558 Reichlange / LU | [2016/27] | Mandataire(s) | Office Freylinger P.O. Box 48 8001 Strassen / LU | [2016/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14756006.4 | 18.08.2014 | [2016/27] | WO2014EP67581 | Numéro de priorité, date | LU20130092272 | 28.08.2013 Format original publié: LU 92272 | [2016/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015028335 | Date: | 05.03.2015 | Langue: | EN | [2015/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3038528 | Date: | 06.07.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3038528 | Date: | 30.08.2017 | Langue: | EN | [2017/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.03.2015 | Classification | IPC: | A61B5/08, H03F1/08 | [2016/27] | CPC: |
A61B5/0809 (EP,US);
A61B5/725 (US);
H03F3/45475 (EP,US);
H03F2200/261 (EP,US);
H03F2203/45544 (EP,US);
H03F2203/45594 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INDUKTIVER ATMUNGSSENSOR | [2016/27] | Anglais: | INDUCTIVE RESPIRATION SENSOR | [2016/27] | Français: | CAPTEUR INDUCTIF DE RESPIRATION | [2016/27] | Entrée dans la phase régionale | 02.02.2016 | Taxe nationale de base payée | 02.02.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.02.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.02.2016 | Requête en examen déposée [2016/27] | 04.04.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.07.2017 | Taxe de délivrance payée | 19.07.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.07.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 31.05.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.08.2014 | AL | 30.08.2017 | AT | 30.08.2017 | CY | 30.08.2017 | CZ | 30.08.2017 | DK | 30.08.2017 | EE | 30.08.2017 | ES | 30.08.2017 | FI | 30.08.2017 | HR | 30.08.2017 | LT | 30.08.2017 | LV | 30.08.2017 | MC | 30.08.2017 | MK | 30.08.2017 | NL | 30.08.2017 | PL | 30.08.2017 | PT | 30.08.2017 | RO | 30.08.2017 | RS | 30.08.2017 | SE | 30.08.2017 | SI | 30.08.2017 | SK | 30.08.2017 | SM | 30.08.2017 | TR | 30.08.2017 | BG | 30.11.2017 | NO | 30.11.2017 | GR | 01.12.2017 | IS | 30.12.2017 | [2020/34] |
Précédent [2020/31] | HU | 18.08.2014 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CY | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
MK | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 18.08.2014 | |
AT | 30.08.2017 | ||
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
PT | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
TR | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
MC | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SI | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
SM | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
EE | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
PL | 30.08.2017 | ||
RO | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
SK | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/21] | AT | 30.08.2017 | |
CZ | 30.08.2017 | ||
DK | 30.08.2017 | ||
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/15] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
NL | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
LV | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | AT | 30.08.2017 | |
ES | 30.08.2017 | ||
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
BG | 30.11.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
GR | 01.12.2017 | ||
IS | 30.12.2017 | ||
Précédent [2018/10] | AT | 30.08.2017 | |
FI | 30.08.2017 | ||
HR | 30.08.2017 | ||
LT | 30.08.2017 | ||
RS | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
SE | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 30.08.2017 | |
LT | 30.08.2017 | ||
NO | 30.11.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 30.08.2017 | |
NO | 30.11.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1596298 (MORGAN LTD P K) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]EP0509272 (SEL ALCATEL AG [DE]) [A] 1-11 * figure 2 *; | [A]US2008183095 (AUSTIN COLBY R [US], et al) [A] 1-11 * figures 5,6 * * paragraphs [0002] , [0058] , [0063] , [0071] *; | [A]US2008232822 (FURUDATE SEIGO [JP], et al) [A] 1-11* figure 1 *; | [A]US2010172657 (UESAKA KATSUMI [JP]) [A] 1-11 * figure 1 *; | [A]WO2010131267 (NOX MEDICAL [IS], et al) [A] 1-11 * figure 5 * * page 8, line 37 - page 9, line 7 * | par le demandeur | US5913830 |