Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US9927542 | Dossier mondial
| 27.03.2018 | B2 | US2016018549 | | 21.01.2016 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201414771773 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN105074127B | Dossier mondial
| 26.03.2019 | B | CN105074127 | | 18.11.2015 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CA2900248 | Dossier mondial
| 01.08.2017 | C | CA2900248 | | 12.09.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2014226248B | Dossier mondial
| 27.10.2016 | B2 | AU2014226248 | | 13.08.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP2946072 | Dossier mondial
| 31.08.2016 | A4 | EP2946072 | | 25.11.2015 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112015017763 | | 11.07.2017 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | MX363794 | | 03.04.2019 | B | MX2015010237 | | 04.04.2016 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | RU2630005 | | 05.09.2017 | C2 | RU2015134848 | | 11.04.2017 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2014US19696 | | 28.02.2014 | US201361774700 | | 08.03.2013 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2014137844 | Dossier mondial
| 12.09.2014 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US201361774700 | | 08.03.2013 |