EP2946072 - ÉLIMINATION D'EFFETS D'ALTERNANCE À PARTIR DE FORMES D'ONDE SONIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.04.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2020 | Retrait de la demande | publié le 06.05.2020 [2020/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Halliburton Energy Services Inc. 3000 N. Sam Houston Parkway E. Houston, Texas 77032 / US | [2019/25] |
Précédent [2015/48] | Pour tous les Etats désignés Halliburton Energy Services, Inc. 10200 Bellaire Boulevard Houston, TX 77072 / US | Inventeur(s) | 01 /
TRACADAS, Philip, William 5811 Charlotte St. Houston, TX 77005 / US | [2015/48] | Mandataire(s) | Jennings, Michael John, et al AA Thornton IP LLP 8th Floor, 125 Old Broad Street London EC2N 1AR / GB | [N/P] |
Précédent [2015/48] | Jennings, Michael John, et al A.A. Thornton & Co. 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14760047.2 | 28.02.2014 | [2015/48] | WO2014US19696 | Numéro de priorité, date | US201361774700P | 08.03.2013 Format original publié: US 201361774700 P | [2015/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014137844 | Date: | 12.09.2014 | Langue: | EN | [2014/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2946072 | Date: | 25.11.2015 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2015/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.09.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.07.2016 | Classification | IPC: | E21B47/09, E21B47/095, E21B47/12, G01V1/48, E21B47/00 | [2016/35] | CPC: |
G01V1/48 (EP,US);
G01V1/30 (RU);
E21B47/005 (US);
E21B47/14 (RU);
G01V2210/32 (EP,US);
G01V2210/324 (EP,US);
G01V2210/3246 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2015/48] | E21B47/09, E21B47/095, E21B47/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/48] | Titre | Allemand: | ENTFERNUNG VON RING-DOWN-EFFEKTEN AUS AKUSTIKKURVEN | [2015/48] | Anglais: | REMOVING RING DOWN EFFECTS FROM SONIC WAVEFORMS | [2015/48] | Français: | ÉLIMINATION D'EFFETS D'ALTERNANCE À PARTIR DE FORMES D'ONDE SONIQUES | [2015/48] | Entrée dans la phase régionale | 21.08.2015 | Taxe nationale de base payée | 21.08.2015 | Taxe de recherche payée | 21.08.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.08.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.08.2015 | Requête en examen déposée [2015/48] | 02.02.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.03.2020 | Demande retirée par le demandeur [2020/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.12.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.12.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2010265796 (STEINSIEK ROGER R [US], et al) [X] 1-15 * figures 1-3,6A-9C,11A-12,15A,B * * paragraphs [0003] , [0005] , [0036] * * paragraphs [0039] - [0045] - [0049] , [0050] *; | [XY]US4210967 (INGRAM JOHN D [US]) [X] 1,9,10,13-15 * figure 1 * * column 2, line 27 - column 3, line 35 * * claims 1,2,5 * [Y] 2,12; | [Y]US2012069705 (ZHAO JINSONG [US]) [Y] 2,12 * abstract * * paragraphs [0032] , [0065] * | Recherche internationale | [X]US4210967 (INGRAM JOHN D [US]); | [Y]US2012069705 (ZHAO JINSONG [US]); | [A]US2004122595 (VALERO HENRI-PIERRE [JP]); | [A]US2011073368 (HAN WEI [US], et al); | [A]US6538958 (BLANKINSHIP THOMAS JAY [US], et al) |