EP2962023 - SYSTÈMES DE PRÉVENTION D'INONDATIONS POUR APPAREILS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.08.2017 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 11.08.2017 | Demande réputée retirée | publié le 13.09.2017 [2017/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dawes, Kevin 920 S. Heritage Drive West Covina, CA 91791 / US | [2016/01] | Inventeur(s) | 01 /
FRIEND, Jeremiah Via Double E LLC 689 Pintail Lane Wooster, OH 44691 / US | 02 /
CICHELLO, John 1234 Church Hill Court Wooster, OH 44691 / US | 03 /
DAWES, Kevin 920 S. Heritage Drive West Corvina, CA 97191 / US | [2016/01] | Mandataire(s) | Cordina, Kevin John CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [N/P] |
Précédent [2016/01] | Cordina, Kevin John Olswang LLP 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14760934.1 | 25.02.2014 | [2016/01] | WO2014US18122 | Numéro de priorité, date | US201361769692P | 26.02.2013 Format original publié: US 201361769692 P | [2016/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014137650 | Date: | 12.09.2014 | Langue: | EN | [2014/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2962023 | Date: | 06.01.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 12.09.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.08.2016 | Classification | IPC: | F16K31/20, D06F39/08 | [2016/37] | CPC: |
D06F39/081 (EP,US);
A47L15/421 (EP);
A47L15/4217 (EP);
D06F33/47 (EP,US);
D06F2105/58 (EP,US);
D06F2105/60 (EP,US)
|
Précédent IPC [2016/01] | F16K31/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/01] | Titre | Allemand: | HOCHWASSERSCHUTZSYSTEME FÜR VORRICHTUNGEN | [2016/01] | Anglais: | FLOOD PREVENTION SYSTEMS FOR APPLIANCES | [2016/01] | Français: | SYSTÈMES DE PRÉVENTION D'INONDATIONS POUR APPAREILS | [2016/01] | Entrée dans la phase régionale | 25.09.2015 | Taxe nationale de base payée | 25.09.2015 | Taxe de recherche payée | 25.09.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.09.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.09.2015 | Requête en examen déposée [2016/01] | 19.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.03.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2017 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3862433 (ROUSSELET LEROY H) [A] 1 * column 1, line 26 - column 4, line 42 *; | [A]US5028910 (MEACHAM HUEY W [US], et al) [A] 1 * column 1 - column 5 *; | [A]US5125247 (MILLS STEPHEN D [US]) [A] 1* column 2 - column 5 * | Recherche internationale | [Y]US4380243 (BRALEY CHARLES A [US]); | [Y]US4637422 (IZZI SR LEWIS B [US]); | [Y]US7290557 (BOWMAN DENNIS E [US]) |