EP3041345 - PLANTE RÉSISTANTE À HELMINTHOSPORIUM TURCIUM [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.03.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 04.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 29.03.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 01.05.2024 [2024/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | Pour tous les Etats désignés Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | [2024/18] |
Précédent [2019/37] | Pour tous les Etats désignés KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | |||
Précédent [2016/28] | Pour tous les Etats désignés KWS SAAT SE Grimsehlstr. 31 37555 Einbeck / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | Inventeur(s) | 01 /
OUZUNOVA, Milena 37075 Göttingen / DE | 02 /
SCHEUERMANN, Daniela 37574 Einbeck / DE | 03 /
KELLER, Beat Scheuchzerstrasse 24 CH-8006 Zürich / CH | 04 /
KRATTINGER, Simon Heumattstrasse 24 CH-8906 Bonstetten / CH | 05 /
WICKER, Thomas Betburgerweg 7 CH-8536 Hüttwilen / CH | 06 /
HERREN, Gerhard Moosstrasse 2c CH-8625 Gossau / CH | 07 /
BENDER, Severine Friedenstrasse 9 CH-6004 Luzern / CH | 08 /
KESSEL, Bettina Koppelweg 1a 37574 Einbeck / DE | 09 /
PRESTERL, Thomas Magdebrink 7a 37574 Einbeck / DE | 10 /
KNAAK, Carsten Agnes-von-Plesse-Hof 13 37079 Göttingen / DE | [2024/16] |
Précédent [2024/13] | 01 /
OUZUNOVA, Milena 37075 Göttingen / DE | ||
02 /
SCHEUERMANN, Daniela 37574 Einbeck / DE | |||
03 /
KELLER, Beat Scheuchzerstrasse 24 CH-8006 Zürich / CH | |||
04 /
KRATTINGER, Simon Heumattstrasse 24 CH-8906 Bonstetten / CH | |||
05 /
WICKER, Thomas Betburgerweg 7 CH-8536 Hüttwilen / CH | |||
06 /
HERREN, Gerhard Moosstrasse 2c CH-8625 Gossau / CH | |||
07 /
HURNI, Severine Friedenstrasse 9 CH-6004 Luzern / CH | |||
08 /
KESSEL, Bettina Koppelweg 1a 37574 Einbeck / DE | |||
09 /
PRESTERL, Thomas Magdebrink 7a 37574 Einbeck / DE | |||
10 /
KNAAK, Carsten Agnes-von-Plesse-Hof 13 37079 Göttingen / DE | |||
Précédent [2016/28] | 01 /
OUZUNOVA, Milena Max-Born-Ring 2C 37077 Göttingen / DE | ||
02 /
SCHEUERMANN, Daniela Andershäuser Strasse 1 37574 Einbeck / DE | |||
03 /
KELLER, Beat Scheuchzerstrasse 24 CH-8006 Zürich / CH | |||
04 /
KRATTINGER, Simon Heumattstrasse 24 CH-8906 Bonstetten / CH | |||
05 /
WICKER, Thomas Betburgerweg 7 CH-8536 Hüttwilen / CH | |||
06 /
HERREN, Gerhard Moosstrasse 2c CH-8625 Gossau / CH | |||
07 /
HURNI, Severine Friedenstrasse 9 CH-6004 Luzern / CH | |||
08 /
KESSEL, Bettina Koppelweg 1a 37574 Einbeck / DE | |||
09 /
PRESTERL, Thomas Magdebrink 7a 37574 Einbeck / DE | |||
10 /
KNAAK, Carsten Agnes-von-Plesse-Hof 13 37079 Göttingen / DE | Mandataire(s) | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | [2024/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14761579.3 | 03.09.2014 | [2016/28] | WO2014EP02386 | Numéro de priorité, date | DE20131014637 | 04.09.2013 Format original publié: DE102013014637 | DE20141005823 | 24.04.2014 Format original publié: DE102014005823 | [2016/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2015032494 | Date: | 12.03.2015 | Langue: | DE | [2015/10] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3041345 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3041345 | Date: | 01.05.2024 | Langue: | DE | [2024/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.04.2015 | Classification | IPC: | A01H1/04, C12Q1/68, C12N15/82, A01H5/00 | [2016/28] | CPC: |
C12N15/8282 (EP,US);
C07K14/415 (US);
C12Q1/6895 (US);
C12Q2600/13 (US);
C12Q2600/156 (US);
C12Q2600/158 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HELMINTHOSPORIUM TURCICUM-RESISTENTE PFLANZE | [2016/28] | Anglais: | PLANT RESISTANT TO HELMINTHOSPORIUM TURCICUM | [2016/28] | Français: | PLANTE RÉSISTANTE À HELMINTHOSPORIUM TURCIUM | [2016/28] | Entrée dans la phase régionale | 04.04.2016 | Taxe nationale de base payée | 04.04.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.04.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.04.2016 | Requête en examen déposée [2016/28] | 04.11.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.08.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.08.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.12.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 22.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP24159022.3 / EP4353078 | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.10.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 30.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 02.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2008034648 (METANOMICS GMBH [DE], et al); | [AD]WO2011163590 (DU PONT [US], et al); |