EP2969164 - CUVE DE RÉACTEUR POUR FORMATION DE COMPLEXECELLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.09.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 22.09.2017 | Demande réputée retirée | publié le 25.10.2017 [2017/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NANO ONE MATERIALS CORP. Suite 620-650 West Georgia Street Vancouver, BC V6B 4N9 / CA | [2016/03] | Inventeur(s) | 01 /
FRIANEZA-KULLBERG, Teresita 2896 Berwick Lane Gastonia, NC 28054 / US | [2016/03] | Mandataire(s) | Goodman, Simon John Nye Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2016/03] | Goodman, Simon John Nye Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14762853.1 | 14.03.2014 | [2016/03] | WO2014IB01054 | Numéro de priorité, date | US201313839110 | 15.03.2013 Format original publié: US201313839110 | [2016/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2014140874 | Date: | 18.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP2969164 | Date: | 20.01.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.09.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 19.02.2015 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.2016 | Classification | IPC: | B01F7/18, B01F3/04, B01J13/02 | [2016/03] | CPC: |
B01J10/002 (EP,US);
B01F23/23121 (EP,US);
B01F23/231265 (EP,US);
B01F23/2331 (EP,US);
B01F23/23311 (EP,US);
B01F23/233641 (EP,US);
B01F25/50 (EP,US);
B01F25/72 (EP,US);
B01F25/741 (EP,US);
B01F27/118 (EP,US);
B01F27/95 (EP,US);
B01F27/96 (EP,US);
B01J19/0066 (EP,US);
B01J19/0073 (EP,US);
B01J4/004 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Titre | Allemand: | REAKTIONSGEFÄSS FÜR COMPLEXECELLE-BILDUNG | [2016/03] | Anglais: | REACTOR VESSEL FOR COMPLEXECELLE FORMATION | [2016/03] | Français: | CUVE DE RÉACTEUR POUR FORMATION DE COMPLEXECELLE | [2016/03] | Entrée dans la phase régionale | 15.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 15.10.2015 | Taxe de recherche payée | 15.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.01.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: CA | 15.10.2015 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/03] | 25.04.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/43] | 02.06.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAY]US2013005011 (BELL PETER SIMPSON [US], et al) [X] 1,3,7-9,13-15 * paragraph [0039] - paragraph [0040] * * paragraph [0042] * * figures 1,3A-5 * [A] 10 [Y] 2,11,12; | [XAY]US6447743 (DEVIC MICHEL [FR], et al) [X] 1,3,8,9,13,14 * column 5, line 12 - line 55 * * figure . * [A] 7,10 [Y] 2,11,12; | [XAY]WO9418306 (AGRONOMIQUE INST NAT RECH [FR], et al) [X] 1,3,9,10 * page 7, line 27 - page 9, line 7 * * page 10, line 23 - line 34 * * page 26, line 34 - page 27, line 4 * * figure 1 * [A] 7,8,11,13-15 [Y] 2,12; | [Y]EP0931493 (RONIC IND [FR]) [Y] 2,11,12 * figure - *; | [Y]FR2594377 (MOGILEVSKY MASHINOSTROITELNY I [SU]) [Y] 2,11 * figure - *; | [Y]US2007014187 (KAAS RANDY [US]) [Y] 2,11 * figure - *; | [Y]FR1243122 (BRITISH PLASTER BOARD HOLDINGS) [Y] 2,11 * figure - *; | [Y]US2864594 (MARTINEK THOMAS W) [Y] 12 * figure - * | Recherche internationale | [A]US2008118946 (FABIYI MALCOLM EZEKIEL [US], et al); | [A]US2009152744 (MOU DUEN GANG [TW]); | [A]US4207180 (CHANG SHIH-CHIH [US]); | [A]US2007091716 (ZEIKUS J G [US]); | [A]CA2416461 (OUTOKUMPU OY [FI]) |