EP2974792 - MATÉRIAU DE REFORMAGE/PIÉGEAGE D'HYDROCARBURES ET PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION D'HYDROCARBURES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.10.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Demande réputée retirée | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 1-11-1 Osaki Shinagawa-ku Tokyo 141-8584 / JP | Pour tous les Etats désignés The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku, 1 Tokyo 113-8654 / JP | [2018/10] |
Précédent [2016/03] | Pour tous les Etats désignés Unizeo Co., Ltd. The University of Tokyo Entrepreneur Plaza 703 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku, 1 Tokyo 113-8654 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OGURA, Masaru c/o The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8654 / JP | 02 /
ITABASHI, Keiji c/o The University of Tokyo Entrepreneur Plaza 703 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 / JP | 03 /
OKUBO, Tatsuya c/o The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8654 / JP | 04 /
MONMA, Kiyofumi c/o The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8654 / JP | 05 /
Shanmugam Palani Elangovan c/o NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD. 11-1, Kameido 9-chome Koto-ku Tokyo 136-8515 / JP | [2016/03] | Mandataire(s) | Hinkelmann, Klaus Patentanwaltskanzlei Hinkelmann Lyonel-Feininger-Strasse 28 80807 München / DE | [2016/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14763299.6 | 10.03.2014 | [2016/03] | WO2014JP56118 | Numéro de priorité, date | JP20130049539 | 12.03.2013 Format original publié: JP 2013049539 | [2016/03] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014142053 | Date: | 18.09.2014 | Langue: | JA | [2014/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2974792 | Date: | 20.01.2016 | Langue: | EN | [2016/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.09.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.03.2016 | Classification | IPC: | B01J29/76, B01D53/86 | [2016/03] | CPC: |
B01J29/7615 (EP,US);
B01D53/864 (US);
B01D53/94 (US);
B01D53/944 (EP,US);
B01J20/186 (EP,US);
B01J35/30 (EP,US);
B01J35/615 (EP,US);
B01J35/617 (US);
B01J35/633 (EP,US);
C01B39/46 (EP,US);
B01D2253/1085 (EP,US);
B01D2255/2025 (US);
B01D2255/20738 (US);
B01D2255/502 (US);
B01J2229/186 (EP,US);
B01J2229/37 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Titre | Allemand: | KOHLENWASSERSTOFFREFORMIERUNGS-/EINFANGMATERIAL UND VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG VON KOHLENWASSERSTOFF | [2016/03] | Anglais: | HYDROCARBON REFORMING/TRAPPING MATERIAL AND METHOD FOR REMOVING HYDROCARBON | [2016/03] | Français: | MATÉRIAU DE REFORMAGE/PIÉGEAGE D'HYDROCARBURES ET PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION D'HYDROCARBURES | [2016/03] | Entrée dans la phase régionale | 10.09.2015 | Traduction produite | 05.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2015 | Taxe de recherche payée | 05.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/03] | 28.09.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.02.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.08.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.04.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 16.06.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/47] | 12.07.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/47] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 17.02.2017 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.01.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2011286914 (LI HONG-XIN [US], et al) [X] 1-3,6* example 1 *; | [X]WO2012099090 (NIPPON CHEMICAL IND [JP], et al) [X] 1-4,6-9 * the whole document *; | [E]EP2876086 (UNIZEO CO LTD [JP], et al) [E] 1-9 * paragraphs [0010] , [0018] , [0024] , [0025] , [0026] , [0036] , [0056] , [0066] * | Recherche internationale | [A]JP2008073625 (MITSUBISHI MOTORS CORP, et al); | [A]JP2011116627 (NGK INSULATORS LTD); | [A]JP2012162446 (NIPPON CHEMICAL IND, et al) | par le demandeur | WO2006011575 | JP2007076990 | JP2008073625 | CN101249968 | JP2008264702 | - M. OGURA; T. OKUBO; S. P. ELANGOVAN, CATAL. LETT., (2007), vol. 118, page 72 |