EP3038633 - POLYPEPTIDES STABLES SE LIANT AU C5 DU COMPLÉMENT HUMAIN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.08.2021 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.06.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 24.10.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.08.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2021 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 10.11.2021 [2021/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IPC Research, LLC 251 Little Falls Drive Wilmington New Castle, Delaware 19808-1674 / US | [2020/42] |
Précédent [2016/27] | Pour tous les Etats désignés Swedish Orphan Biovitrum AB (Publ) 112 76 Stockholm / SE | Inventeur(s) | 01 /
NILSSON, Joakim Mörbydalen 5, 8 tr 182 52 Danderyd / SE | 02 /
NORDLING, Erik Sportstugevägen 14A 182 35 Danderyd / SE | 03 /
STRÖMBERG, Patrik Kanalvägen 28B 191 34 Sollentuna / SE | [2016/27] | Mandataire(s) | Soames, Candida Jane, et al Maschio & Soames IP Limited 30 Carlton Crescent Southampton SO15 2EW / GB | [2020/42] |
Précédent [2016/27] | Awapatent AB P.O. Box 45086 104 30 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14765883.5 | 28.08.2014 | [2016/27] | WO2014EP68282 | Numéro de priorité, date | SE20130050986 | 28.08.2013 Format original publié: SE 1350986 | [2016/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015028558 | Date: | 05.03.2015 | Langue: | EN | [2015/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3038633 | Date: | 06.07.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3038633 | Date: | 14.10.2020 | Langue: | EN | [2020/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.03.2015 | Classification | IPC: | A61K38/00, C07K14/47 | [2016/27] | CPC: |
C07K14/47 (EP,KR,RU,US);
A61K38/17 (KR,RU);
A61P11/00 (EP);
A61P13/02 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07K14/195 (KR,RU);
C07K14/315 (EP,KR,RU,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Etats autorisant lextension | BA | 24.03.2016 | ME | 24.03.2016 | Titre | Allemand: | AN HUMANES KOMPLEMENT C5 BINDENDE STABILE POLYPEPTIDE | [2016/27] | Anglais: | STABLE POLYPEPTIDES BINDING TO HUMAN COMPLEMENT C5 | [2016/27] | Français: | POLYPEPTIDES STABLES SE LIANT AU C5 DU COMPLÉMENT HUMAIN | [2016/27] | Entrée dans la phase régionale | 24.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 24.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.06.2015 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.03.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/27] | 29.05.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.05.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.08.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2018 | Observations des tiers | 22.10.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 24.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.05.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 09.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20201264.7 / EP3811961 | Opposition(s) | 15.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.07.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.07.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 14.10.2020 | [2021/45] | Cité dans | Recherche internationale | [XY]US2005090448 (JOHNSON RICHARD J [US], et al) [X] 13,22 * paragraph [0059]; examples 1, 4 * [Y] 1-28; | [Y]WO2005075507 (AFFIBODY AB [SE], et al) [Y] 1-28 * sequence 59 *; | [Y]WO2009077175 (AFFIBODY AB [SE], et al) [Y] 1-28 * sequence 537 *; | [X]WO2012004384 (AFFIBODY AB [SE], et al) [X] 13,14,22 * claims 37, 42, 44; sequence 163 *; | [IDP]WO2013126006 (SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB PUBL [SE]) [IDP] 1-28* the whole document *; | [IP] - STROMBERG PATRIK ET AL, "Development of Affibody (R) C5 inhibitors for versatile and efficient therapeutic targeting of the terminal complement pathway", MOLECULAR IMMUNOLOGY, & 25TH INTERNATIONAL COMPLEMENT WORKSHOP; RIO DE JANEIRO, BRAZIL; SEPTEMBER 14 -18, 2014, (201410), vol. 61, no. 2, Sp. Iss. SI, ISSN 0161-5890, page 256, XP002733197 [IP] 1-28 * the whole document * |