EP3042406 - SYSTÈMES, PROCÉDÉS, ET DISPOSITIFS POUR COMMANDE DE RELAIS À COURANT CONSTANT D'UN MODULE DE BATTERIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.02.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.03.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.10.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street 15th Floor New York, New York 10281 / US | [2019/52] |
Précédent [2017/34] | Pour tous les Etats désignés Johnson Controls Technology Company 5757 North Green Bay Avenue Milwaukee, WI 53209 / US | ||
Précédent [2016/28] | Pour tous les Etats désignés Johnson Controls Technology Company 915 East 32nd Street Holland, MI 49423 / US | Inventeur(s) | 01 /
DULLE, Ronald J. 11013 N. Bennington Ct. Mequon, Wisconsin 53097 / US | [2016/28] | Mandataire(s) | Trinks, Ole, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 10 26 05 86016 Augsburg / DE | [2021/14] |
Précédent [2016/28] | Trinks, Ole, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14766345.4 | 04.09.2014 | [2016/28] | WO2014US54047 | Numéro de priorité, date | US201361874472P | 06.09.2013 Format original publié: US 201361874472 P | US201414231092 | 31.03.2014 Format original publié: US201414231092 | [2016/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015035018 | Date: | 12.03.2015 | Langue: | EN | [2015/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3042406 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3042406 | Date: | 07.04.2021 | Langue: | EN | [2021/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.03.2015 | Classification | IPC: | B60L1/00, H01M2/00, H01M10/00, B60L58/21, B60L1/14, B60L50/60, B60L3/00, B60L3/12, B60L15/20, B60L50/00, B60L1/02, H01H47/32, H01M2/32, H01M4/66, H01M10/42, H01R12/71, H02H7/18, H05K1/02, B60L58/00 | [2020/42] | CPC: |
B60L3/0046 (EP,US);
B60L1/003 (EP,US);
B60L1/02 (EP,US);
B60L1/14 (EP,US);
B60L15/20 (EP,US);
B60L3/12 (EP,US);
B60L50/16 (EP,US);
B60L50/51 (EP,US);
B60L50/61 (EP,US);
B60L50/64 (EP,US);
B60L50/66 (EP,US);
B60L58/15 (EP,US);
B60L58/21 (EP,US);
B60L58/24 (EP);
B60L58/26 (EP,US);
B60R16/03 (US);
B60R16/033 (US);
G01R31/3835 (US);
H01H47/325 (EP,US);
H01M10/0413 (US);
H01M10/058 (EP,US);
H01M10/425 (EP,US);
H01M10/4257 (EP,US);
H01M10/482 (EP,US);
H01M10/486 (EP,US);
H01M10/6551 (EP,US);
H01M50/20 (US);
H01M50/209 (EP,US);
H01M50/264 (EP,US);
H01M50/271 (EP,US);
H01M50/287 (EP,US);
H01M50/291 (EP,US);
H01M50/30 (US);
H01M50/308 (EP,US);
H01M50/342 (US);
H01M50/35 (US);
H01M50/358 (US);
H01M50/367 (EP,US);
H01M50/50 (EP,US);
H01M50/502 (US);
H01M50/507 (EP,US);
H01M50/528 (US);
H01M50/529 (US);
H01M50/543 (US);
H01M50/569 (EP,US);
H01M50/572 (US);
H01M50/583 (EP,US);
H05K1/0218 (EP,US);
H05K1/18 (US);
H05K3/32 (US);
B60L2210/10 (EP,US);
B60L2210/40 (EP,US);
B60L2240/34 (EP,US);
B60L2240/545 (EP,US);
B60L2240/547 (EP,US);
B60L2240/549 (EP,US);
B60L2250/10 (EP,US);
B60L2260/26 (EP,US);
B60L2270/20 (EP,US);
G01R31/385 (EP,US);
G01R31/52 (EP,US);
H01M2010/4271 (EP,US);
H01M2010/4278 (US);
H01M2200/103 (EP,US);
H01M2220/20 (EP,US);
H01M2250/20 (US);
H01M4/661 (EP,US);
H01M4/665 (EP,US);
H01M50/571 (EP,US);
H01M50/597 (EP,US);
H01R12/716 (EP,US);
H02H7/18 (EP,US);
H05K1/0262 (EP,US);
H05K1/0263 (EP,US);
H05K1/0298 (EP,US);
H05K2201/0715 (EP,US);
H05K2201/09327 (EP,US);
H05K2201/10492 (EP,US);
H05K2201/1053 (EP,US);
H05K2201/10545 (EP,US);
Y02E60/10 (EP);
Y02E60/50 (EP);
Y02P70/50 (EP);
Y02T10/62 (EP,US);
Y02T10/64 (EP,US);
Y02T10/70 (EP,US);
Y02T10/7072 (EP,US);
Y02T10/72 (EP,US);
Y10T29/49108 (EP,US);
Y10T29/4911 (EP,US);
Y10T29/49114 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/28] | H01M2/10, H01M2/20, H01M2/30, B60L11/18, H01M10/00, H01M2/12, H01M10/613, H01M10/625, H01M10/647, H01M10/6551 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEME, VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN FÜR KONSTANTE STROMRELAISSTEUERUNG EINES BATTERIEMODULS | [2016/28] | Anglais: | SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES FOR CONSTANT CURRENT RELAY CONTROL OF A BATTERY MODULE | [2016/28] | Français: | SYSTÈMES, PROCÉDÉS, ET DISPOSITIFS POUR COMMANDE DE RELAIS À COURANT CONSTANT D'UN MODULE DE BATTERIE | [2016/28] | Entrée dans la phase régionale | 07.03.2016 | Taxe nationale de base payée | 07.03.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.03.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.03.2016 | Requête en examen déposée [2016/28] | 24.10.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.10.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.02.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 01.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.01.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.09.2014 | AL | 07.04.2021 | AT | 07.04.2021 | CY | 07.04.2021 | CZ | 07.04.2021 | DK | 07.04.2021 | EE | 07.04.2021 | ES | 07.04.2021 | FI | 07.04.2021 | HR | 07.04.2021 | IT | 07.04.2021 | LT | 07.04.2021 | LV | 07.04.2021 | MC | 07.04.2021 | MK | 07.04.2021 | MT | 07.04.2021 | NL | 07.04.2021 | PL | 07.04.2021 | RO | 07.04.2021 | RS | 07.04.2021 | SE | 07.04.2021 | SI | 07.04.2021 | SK | 07.04.2021 | SM | 07.04.2021 | TR | 07.04.2021 | BG | 07.07.2021 | NO | 07.07.2021 | GR | 08.07.2021 | IS | 07.08.2021 | PT | 09.08.2021 | IE | 04.09.2021 | LU | 04.09.2021 | BE | 30.09.2021 | CH | 30.09.2021 | LI | 30.09.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 04.09.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
MK | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
TR | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 04.09.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
MK | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 04.09.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 04.09.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/37] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
CH | 30.09.2021 | ||
LI | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/35] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IE | 04.09.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
LU | 04.09.2021 | ||
BE | 30.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0967108 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [Y] 8,22* paragraph [0016] *; | [XYI]EP2149896 (PANASONIC CORP [JP]) [X] 1-4 * paragraphs [0050] , [0062] , [0078]; figures 5,6 * [Y] 5-11,14-25 [I] 12,13; | [Y]EP2365202 (HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD [JP]) [Y] 5-11,14-25 * paragraph [0021]; figures 2,4 * |