EP2973060 - REPRISE SUR PANNE RAPIDE POUR SYSTÈMES DE BASE DE DONNÉES DISTRIBUÉS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.06.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.07.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.07.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.02.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.01.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.01.2018 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 03.08.2022 [2022/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amazon Technologies, Inc. P.O. Box 8102 Reno, NV 89507 / US | [2018/34] |
Précédent [2016/03] | Pour tous les Etats désignés Amazon Technologies Inc. Post Office Box 8102 Reno, NV 89507 / US | Inventeur(s) | 01 /
GUPTA, Anurag Windlass 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 / US | 02 /
BURCHALL, Laurion Darrell 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 / US | 03 /
MADHAVARAPU, Pradeep Jnana 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 / US | 04 /
FACHAN, Neal 410 Terry Avenue North Seattle, Washington 98109-5210 / US | [2016/03] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2016/03] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 14769678.5 | 12.03.2014 | [2016/03] | WO2014US24708 | Numéro de priorité, date | US201361799609P | 15.03.2013 Format original publié: US 201361799609 P | US201414201505 | 07.03.2014 Format original publié: US201414201505 | [2016/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014150986 | Date: | 25.09.2014 | Langue: | EN | [2014/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2973060 | Date: | 20.01.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.09.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2973060 | Date: | 22.08.2018 | Langue: | EN | [2018/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 25.09.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.11.2016 | Classification | IPC: | G06F11/14, G06F17/30, G06F11/20 | [2016/48] | CPC: |
G06F11/1471 (EP,US);
G06F11/1464 (KR,US);
G06F16/20 (KR);
G06F11/1438 (EP,US);
G06F11/2023 (EP,US);
G06F11/2094 (EP,US);
G06F2201/80 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/03] | G06F17/30 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHNELLE AUSFALLWIEDERHERSTELLUNG FÜR VERTEILTE DATENBANKSYSTEME | [2016/03] | Anglais: | FAST CRASH RECOVERY FOR DISTRIBUTED DATABASE SYSTEMS | [2016/03] | Français: | REPRISE SUR PANNE RAPIDE POUR SYSTÈMES DE BASE DE DONNÉES DISTRIBUÉS | [2016/03] | Entrée dans la phase régionale | 15.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 15.10.2015 | Taxe de recherche payée | 15.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/03] | 24.05.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.07.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 05.09.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.06.2018 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 15.06.2018 | Taxe de délivrance payée | 15.06.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.07.2018 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 16.07.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP18183259.3 / EP3416060 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.07.2017 | Opposition(s) | 23.05.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.03.2014 | AL | 22.08.2018 | AT | 22.08.2018 | CY | 22.08.2018 | CZ | 22.08.2018 | DK | 22.08.2018 | EE | 22.08.2018 | ES | 22.08.2018 | FI | 22.08.2018 | HR | 22.08.2018 | IT | 22.08.2018 | LT | 22.08.2018 | LV | 22.08.2018 | MC | 22.08.2018 | MK | 22.08.2018 | NL | 22.08.2018 | PL | 22.08.2018 | RO | 22.08.2018 | RS | 22.08.2018 | SE | 22.08.2018 | SI | 22.08.2018 | SK | 22.08.2018 | SM | 22.08.2018 | TR | 22.08.2018 | BG | 22.11.2018 | NO | 22.11.2018 | GR | 23.11.2018 | IS | 22.12.2018 | PT | 22.12.2018 | IE | 12.03.2019 | LU | 12.03.2019 | MT | 12.03.2019 | BE | 31.03.2019 | CH | 31.03.2019 | FR | 31.03.2019 | LI | 31.03.2019 | [2022/31] |
Précédent [2021/32] | HU | 12.03.2014 | |
AL | 22.08.2018 | ||
AT | 22.08.2018 | ||
CY | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
MT | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CY | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
MT | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
PT | 22.12.2018 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
MT | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
IE | 12.03.2019 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
Précédent [2020/01] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
LU | 12.03.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | FI | 22.08.2018 | |
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/10] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/09] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 22.08.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2006224636 (KATHURIA VISHAL [US], et al) [A] 1-15 * abstract ** paragraphs [0007] , [0053] - [0057] *; | [Y]US2008294648 (LIN MEI-LIN LINDA [US], et al) [Y] 1-15 * abstract * * paragraphs [0015] - [0018] - [0041] , [0055] , [0090] - [0093]; figure 3 *; | [Y]US2011060724 (CHAN WILSON WAI SHUN [US]) [Y] 1-15 * abstract * * figure 1 * * paragraphs [0006] - [0009] - [0018] - [0028] - [0049] - [0051] * | Recherche internationale | [A]US2004220981 (TAYLOR KENNETH J [US]); | [A]US2006101081 (LIN MEI-LIN L [US], et al); | [A]US2007174541 (CHANDRASEKARAN SASHIKANTH [US], et al); | [Y]US2008294648 (LIN MEI-LIN LINDA [US], et al); | [Y]US2009249001 (NARAYANAN DUSHYANTH [GB], et al); | [Y]US2011060724 (CHAN WILSON WAI SHUN [US]); | [A]US2011246448 (TATEMURA JUNICHI [US], et al) |