EP2979099 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉTROACTION DE DISPOSITIF DE PILOTAGE DE SOURCE LCD [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.06.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.07.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.03.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mercury Mission Systems, LLC 50 Minuteman Road Andover, MA 01810 / US | [2022/13] |
Précédent [2019/47] | Pour tous les Etats désignés American Panel Corporation 6675 Shiloh Road East Alpharetta, GA 30005 / US | ||
Précédent [2016/05] | Pour tous les Etats désignés American Panel Corporation Inc. 6675 Shiloh Road East Alpharetta, GA 30005 / US | Inventeur(s) | 01 /
LEMONS, Charles 6675 Shiloh Road East Alpharetta, GA 30005 / US | 02 /
BAEK, Gary 6675 Shiloh Road East Alpharetta, GA 30005 / US | 03 /
PRESTON, Steve 6675 Shiloh Road East Alpharetta, GA 30005 / US | 04 /
WILLIAMS, David 6675 Shiloh Road East Alpharetta, GA 30005 / US | [2016/05] | Mandataire(s) | FRKelly Waterways House Grand Canal Quay Dublin D02 PD39 / IE | [N/P] |
Précédent [2022/34] | FRKelly 27 Clyde Road Dublin D04 F838 / IE | ||
Précédent [2016/05] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Bavariaring 10 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 14772826.5 | 27.03.2014 | [2016/05] | WO2014US32011 | Numéro de priorité, date | US201361805784P | 27.03.2013 Format original publié: US 201361805784 P | [2016/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014160863 | Date: | 02.10.2014 | Langue: | EN | [2014/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2979099 | Date: | 03.02.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.10.2014, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2979099 | Date: | 24.08.2022 | Langue: | EN | [2022/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 02.10.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.2016 | Classification | IPC: | G01R31/00, G09G3/20 | [2016/42] | CPC: |
G09G3/006 (EP,US);
G09G3/20 (EP,US);
G09G2310/0275 (EP,US);
G09G2330/12 (EP,US);
G09G2380/12 (EP,US);
G09G3/3275 (EP,US);
G09G3/3685 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2016/05] | G01R31/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/05] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LCD-QUELLTREIBER-RÜCKKOPPLUNGSSYSTEM UND VERFAHREN | [2016/05] | Anglais: | LCD SOURCE DRIVER FEEDBACK SYSTEM AND METHOD | [2016/05] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE RÉTROACTION DE DISPOSITIF DE PILOTAGE DE SOURCE LCD | [2016/05] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2015 | Taxe de recherche payée | 26.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/05] | 07.04.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 21.12.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.03.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.07.2022 | Taxe de délivrance payée | 15.07.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.07.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.01.2019 | Opposition(s) | 25.05.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 05.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 24.08.2022 | AT | 24.08.2022 | CZ | 24.08.2022 | DK | 24.08.2022 | EE | 24.08.2022 | ES | 24.08.2022 | FI | 24.08.2022 | HR | 24.08.2022 | IT | 24.08.2022 | LT | 24.08.2022 | LV | 24.08.2022 | MC | 24.08.2022 | NL | 24.08.2022 | PL | 24.08.2022 | RO | 24.08.2022 | RS | 24.08.2022 | SE | 24.08.2022 | SI | 24.08.2022 | SK | 24.08.2022 | SM | 24.08.2022 | NO | 24.11.2022 | GR | 25.11.2022 | IS | 24.12.2022 | PT | 26.12.2022 | IE | 27.03.2023 | LU | 27.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/12] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
IE | 27.03.2023 | ||
LU | 27.03.2023 | ||
BE | 31.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
IE | 27.03.2023 | ||
LU | 27.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
IE | 27.03.2023 | ||
LU | 27.03.2023 | ||
Précédent [2024/02] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
LU | 27.03.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
MC | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SI | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 24.08.2022 | |
AT | 24.08.2022 | ||
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
EE | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SK | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 24.08.2022 | |
CZ | 24.08.2022 | ||
DK | 24.08.2022 | ||
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RO | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 24.08.2022 | |
ES | 24.08.2022 | ||
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/20] | ES | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
SM | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/12] | ES | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
IS | 24.12.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/11] | ES | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
PL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | ES | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
HR | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
GR | 25.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | ES | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
LV | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | ||
PT | 26.12.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 24.08.2022 | |
FI | 24.08.2022 | ||
LT | 24.08.2022 | ||
NL | 24.08.2022 | ||
RS | 24.08.2022 | ||
SE | 24.08.2022 | ||
NO | 24.11.2022 | Citations: | Recherche | [I]US5959604 (MOSIER DONALD E [US]) [I] 1-15 * the whole document *; | [I]WO0139163 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [I] 1-15 * page 2, line 34 - page 3, line 22 * * page 5, lines 28-34 * * page 7, line 23 - page 8, line 22 * * page 10, lines 3-26; figure 2 *; | [IA]US2003151587 (YAMASHITA HIDEHIKO [GB]) [I] 12-15 * paragraphs [0027] , [ 115] - [0124]; figure 12 *[A] 2,7 | Recherche internationale | [A]US5959604 (MOSIER DONALD E [US]); | [A]US2005276514 (FISHER PAUL A [US]); | [Y]US2007046680 (HEDRICK GEOFFREY S [US], et al); | [X]US2009040199 (LEE CHUAN-CHE [TW], et al); | [A]US2011130981 (CHAJI GHOLAMREZA [CA], et al) |