EP2998550 - DISPOSITIF DE COMMANDE POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 27.04.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.04.2018 | Retrait de la demande | publié le 30.05.2018 [2018/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/12] | Inventeur(s) | 01 /
KUZE, Yasuhiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/12] | Mandataire(s) | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2016/12] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 14772980.0 | 08.01.2014 | [2016/12] | WO2014JP50139 | Numéro de priorité, date | JP20130066968 | 27.03.2013 Format original publié: JP 2013066968 | [2016/12] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014156208 | Date: | 02.10.2014 | Langue: | JA | [2014/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2998550 | Date: | 23.03.2016 | Langue: | EN | [2016/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.10.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.2016 | Classification | IPC: | F02D41/04, F02D43/00, F02D45/00, F02D9/02, F02D23/00, F02B37/00, F02B37/18, F02M26/00, F02D41/40, F02D41/00, F02M26/06, F02M26/64, F02D41/08 | [2016/29] | CPC: |
F02D41/0077 (EP,US);
F02D31/005 (EP,US);
F02D41/0007 (EP,US);
F02D41/005 (EP,US);
F02D41/08 (EP,US);
F02D41/3076 (EP,US);
F02D41/401 (EP,US);
F02D9/08 (US);
F02M26/02 (EP,US);
F02M26/04 (EP,US);
F02M26/05 (EP,US);
F02M26/06 (EP,US);
F02M26/09 (EP,US);
F02M26/10 (EP,US);
F02M26/52 (EP,US);
|
Précédent IPC [2016/12] | F02D41/04, F02B37/00, F02B37/18, F02D43/00, F02D45/00, F02M26/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Titre | Allemand: | STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR | [2016/12] | Anglais: | CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2016/12] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2016/12] | Entrée dans la phase régionale | 21.10.2015 | Traduction produite | 21.10.2015 | Taxe nationale de base payée | 21.10.2015 | Taxe de recherche payée | 21.10.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.10.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.10.2015 | Requête en examen déposée [2016/12] | 15.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.04.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.12.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JPS6017234 (TOYOTA MOTOR CO LTD) [X] 1,2* abstract *; | [X]EP0889216 (UNISIA JECS CORP [JP], et al) [X] 1,2 * column 2, line 3 - line 35 * | Recherche internationale | [A]JPH07217475 (MAZDA MOTOR); | [A]JP2001073845 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2001090543 (UNISIA JECS CORP, et al); | [A]JP2006183643 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2007255194 (TOYOTA MOTOR CORP) | par le demandeur | JP2004346917 | JP2012102617 |