EP2955153 - REFORMEUR DE COMBUSTIBLE ET PILE À COMBUSTIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.10.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.10.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 20.06.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL, IS | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO PRECISION PRODUCTS COMPANY LIMITED 1-10, Fuso-cho Amagasaki-shi Hyogo Prefecture 660-0891 / JP | [2015/51] | Inventeur(s) | 01 /
HIRAKAWA, Makoto c/o SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO. LTD. 1-10 Fuso-cho Amagasaki-shi Hyogo 660-0891 / JP | 02 /
MIZUKAWA, Shigeru c/o SUMITOMO PRECISION PRODUCTS CO. LTD. 1-10 Fuso-cho Amagasaki-shi Hyogo 660-0891 / JP | [2015/51] | Mandataire(s) | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2015/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14775534.2 | 11.03.2014 | [2015/51] | WO2014JP01354 | Numéro de priorité, date | JP20130062898 | 25.03.2013 Format original publié: JP 2013062898 | [2015/51] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2014156013 | Date: | 02.10.2014 | Langue: | JA | [2014/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP2955153 | Date: | 16.12.2015 | Langue: | EN | [2015/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP2955153 | Date: | 29.11.2017 | Langue: | EN | [2017/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.10.2014 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.02.2016 | Classification | IPC: | C01B3/38, B01J8/04, H01M8/0612, H01M8/124 | [2017/26] | CPC: |
B01J8/0465 (EP,US);
C01B3/38 (US);
B01J8/0496 (EP,US);
C01B3/384 (EP,US);
H01M8/0618 (EP,US);
B01J2208/00504 (EP,US);
B01J2208/0053 (EP,US);
B01J2208/00849 (EP,US);
B01J2208/02 (US);
C01B2203/0227 (US);
C01B2203/0233 (EP,US);
C01B2203/066 (EP,US);
C01B2203/0816 (EP,US);
C01B2203/0822 (EP,US);
C01B2203/0827 (EP,US);
C01B2203/1288 (US);
C01B2203/1294 (EP,US);
H01M2008/1293 (EP,US);
|
Précédent IPC [2016/10] | C01B3/38, H01M8/06, H01M8/12, B01J8/04 | ||
Précédent IPC [2015/51] | C01B3/38, H01M8/06, H01M8/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BRENNSTOFFREFORMER UND BRENNSTOFFZELLE | [2015/51] | Anglais: | FUEL REFORMER AND FUEL CELL | [2015/51] | Français: | REFORMEUR DE COMBUSTIBLE ET PILE À COMBUSTIBLE | [2015/51] | Entrée dans la phase régionale | 09.09.2015 | Traduction produite | 09.09.2015 | Taxe nationale de base payée | 09.09.2015 | Taxe de recherche payée | 09.09.2015 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.09.2015 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.09.2015 | Requête en examen déposée [2015/51] | 22.08.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.04.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.10.2017 | Taxe de délivrance payée | 19.10.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.10.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.01.2017 | Opposition(s) | 30.08.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/45] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.03.2014 | AL | 29.11.2017 | AT | 29.11.2017 | CY | 29.11.2017 | CZ | 29.11.2017 | DK | 29.11.2017 | EE | 29.11.2017 | ES | 29.11.2017 | FI | 29.11.2017 | HR | 29.11.2017 | IT | 29.11.2017 | LT | 29.11.2017 | LV | 29.11.2017 | MC | 29.11.2017 | MK | 29.11.2017 | NL | 29.11.2017 | PL | 29.11.2017 | PT | 29.11.2017 | RO | 29.11.2017 | RS | 29.11.2017 | SE | 29.11.2017 | SI | 29.11.2017 | SK | 29.11.2017 | SM | 29.11.2017 | TR | 29.11.2017 | BG | 28.02.2018 | NO | 28.02.2018 | GR | 01.03.2018 | GB | 11.03.2018 | IE | 11.03.2018 | LU | 11.03.2018 | MT | 11.03.2018 | IS | 29.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | FR | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | [2020/33] |
Précédent [2020/31] | HU | 11.03.2014 | |
AT | 29.11.2017 | ||
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
MK | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
PT | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
MT | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
FR | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2020/30] | HU | 11.03.2014 | |
AT | 29.11.2017 | ||
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
PT | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
MT | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
FR | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
PT | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
MT | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
FR | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
TR | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
MT | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
FR | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
MT | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
FR | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
FR | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
GB | 11.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Précédent [2019/09] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
IE | 11.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
Précédent [2019/04] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
LU | 11.03.2018 | ||
Précédent [2018/52] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
MC | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SI | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/40] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RO | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/39] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
IT | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/37] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
PL | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
SM | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/35] | AT | 29.11.2017 | |
CY | 29.11.2017 | ||
CZ | 29.11.2017 | ||
DK | 29.11.2017 | ||
EE | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
SK | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/34] | AT | 29.11.2017 | |
DK | 29.11.2017 | ||
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
NL | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/24] | AT | 29.11.2017 | |
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
LV | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
BG | 28.02.2018 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/23] | AT | 29.11.2017 | |
ES | 29.11.2017 | ||
FI | 29.11.2017 | ||
HR | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
RS | 29.11.2017 | ||
SE | 29.11.2017 | ||
NO | 28.02.2018 | ||
GR | 01.03.2018 | ||
Précédent [2018/22] | ES | 29.11.2017 | |
FI | 29.11.2017 | ||
LT | 29.11.2017 | ||
NO | 28.02.2018 | Citations: | Recherche | [XAI]EP1342694 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE], et al) [X] 1,2,4 * paragraphs [0002] - [0007] * * paragraphs [0024] - [0029]; figures 1,2 * [A] 3,6,7 [I] 5,8; | [A]US2004187386 (WANGEROW JAMES R [US], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US2008090112 (LEE DONG-WOO [KR], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]EP1408003 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-8 * the whole document * | Recherche internationale | [A]JP2002326805 (DAIKIN IND LTD); | [A]JP2007320812 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [A]JP2008222530 (TOSHIBA FUEL CELL POWER SYS, et al); | [A]JP2001151501 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [A]JP2004299939 (FUJI ELECTRIC HOLDINGS) | par le demandeur | JP2528836B | JP2004299939 |