EP3055551 - SOUPAPE DE COMMANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.07.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.08.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.06.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): AL | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2016/33] | Inventeur(s) | 01 /
FORKE, Martin Koestlinstr. 164 70499 Stuttgart / DE | [2016/33] | Numéro de la demande, date de dépôt | 14777289.1 | 25.09.2014 | [2016/33] | WO2014EP70447 | Numéro de priorité, date | DE201310220584 | 11.10.2013 Format original publié: DE102013220584 | [2016/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015052005 | Date: | 16.04.2015 | Langue: | DE | [2015/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3055551 | Date: | 17.08.2016 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.04.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3055551 | Date: | 20.09.2017 | Langue: | DE | [2017/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.04.2015 | Classification | IPC: | F02M51/00, F02M51/06, F16K31/00 | [2016/33] | CPC: |
F16K31/00 (EP);
F02M47/027 (EP);
F02M61/166 (EP);
F02M63/0026 (EP);
F16K31/004 (EP);
F02M2200/26 (EP);
F02M2200/9053 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/33] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERVENTIL | [2016/33] | Anglais: | CONTROL VALVE | [2016/33] | Français: | SOUPAPE DE COMMANDE | [2016/33] | Entrée dans la phase régionale | 11.05.2016 | Taxe nationale de base payée | 11.05.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.05.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.05.2016 | Requête en examen déposée [2016/33] | 27.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.06.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2017 | Taxe de délivrance payée | 04.08.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.08.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.06.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 25.09.2014 | AL | 20.09.2017 | CY | 20.09.2017 | CZ | 20.09.2017 | DK | 20.09.2017 | EE | 20.09.2017 | ES | 20.09.2017 | FI | 20.09.2017 | HR | 20.09.2017 | LT | 20.09.2017 | LV | 20.09.2017 | MC | 20.09.2017 | MK | 20.09.2017 | MT | 20.09.2017 | NL | 20.09.2017 | PL | 20.09.2017 | PT | 20.09.2017 | RO | 20.09.2017 | RS | 20.09.2017 | SE | 20.09.2017 | SI | 20.09.2017 | SK | 20.09.2017 | SM | 20.09.2017 | TR | 20.09.2017 | IE | 25.09.2017 | LU | 25.09.2017 | BE | 30.09.2017 | CH | 30.09.2017 | LI | 30.09.2017 | BG | 20.12.2017 | NO | 20.12.2017 | GR | 21.12.2017 | IS | 20.01.2018 | [2020/34] |
Précédent [2020/28] | HU | 25.09.2014 | |
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
PT | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2020/16] | HU | 25.09.2014 | |
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
TR | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2019/52] | HU | 25.09.2014 | |
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MK | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2019/47] | HU | 25.09.2014 | |
CY | 20.09.2017 | ||
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 25.09.2014 | |
CZ | 20.09.2017 | ||
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CZ | 20.09.2017 | |
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SI | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/43] | CZ | 20.09.2017 | |
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
MT | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/36] | CZ | 20.09.2017 | |
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/33] | CZ | 20.09.2017 | |
DK | 20.09.2017 | ||
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
MC | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
IE | 25.09.2017 | ||
LU | 25.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/24] | CZ | 20.09.2017 | |
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
SM | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 20.09.2017 | |
EE | 20.09.2017 | ||
ES | 20.09.2017 | ||
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
PL | 20.09.2017 | ||
RO | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
SK | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
IS | 20.01.2018 | ||
Précédent [2018/21] | CZ | 20.09.2017 | |
FI | 20.09.2017 | ||
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/15] | FI | 20.09.2017 | |
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
NL | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/12] | FI | 20.09.2017 | |
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
LV | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/11] | FI | 20.09.2017 | |
HR | 20.09.2017 | ||
LT | 20.09.2017 | ||
RS | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
BG | 20.12.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
GR | 21.12.2017 | ||
Précédent [2018/09] | FI | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
SE | 20.09.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
Précédent [2018/08] | FI | 20.09.2017 | |
LT | 20.09.2017 | ||
NO | 20.12.2017 | ||
Précédent [2018/07] | LT | 20.09.2017 | |
NO | 20.12.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2011240286 (WILLIAMS JEFFREY CHARLES [US], et al) [A] 1-8 * paragraph [0018] - paragraph [0019] * * paragraph [0001] * * paragraph [0014] *; | [A]DE112005000562 (GEN MOTORS CORP [US]) [A] 1-8 * paragraph [0052] * * abstract *; | [A]WO2009149462 (EDWARDS LIFESCIENCES CORP [US], et al) [A] 1-8 * paragraph [0084] * * abstract *; | [A]EP1803420 (SORIN BIOMEDICA CARDIO SRL [IT]) [A] 1-8 * abstract *; | [A]EP1878873 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [A] 1-8 * paragraph [0023] * * abstract *; | [A] - ANDREW T CONN ET AL, "Smart Radially Folding Structures", IEEE / ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, (20121001), vol. 17, no. 5, doi:10.1109/TMECH.2011.2153867, ISSN 1083-4435, pages 968 - 975, XP011457830 [A] 1-8 * paragraph [000I] * * paragraph [0III] * * paragraph [00IV] * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMECH.2011.2153867 | [A] - WEI YANG ET AL, "Review on auxetic materials", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, (20040501), vol. 39, no. 10, doi:10.1023/B:JMSC.0000026928.93231.e0, ISSN 0022-2461, pages 3269 - 3279, XP055001338 [A] 1-8 * paragraph [02.2] * DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:JMSC.0000026928.93231.e0 | [A] - POOLE A D ET AL, "Design methodology and case studies in actuator selection", MECHANISM AND MACHINE THEORY, PERGAMON, AMSTERDAM, NL, vol. 46, no. 5, doi:10.1016/J.MECHMACHTHEORY.2010.12.009, ISSN 0094-114X, (20101222), pages 647 - 661, (20110103), XP028147971 [A] 1-8 * paragraph [02.2] * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2010.12.009 | [A] - E. M. SEVICK ET AL, "Polymer Brushes as Pressure-Sensitive Automated Microvalves", MACROMOLECULES, (19940901), vol. 27, no. 19, doi:10.1021/ma00097a007, ISSN 0024-9297, pages 5285 - 5290, XP055152486 [A] 1-8 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ma00097a007 |