18.09.2019
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
26.11.2018
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
18.10.2018
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
04.10.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
04.10.2018
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
04.10.2018
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
3
04.10.2018
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
3
04.10.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
06.06.2018
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
3
06.06.2018
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
06.06.2018
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
06.06.2018
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
29
06.06.2018
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
29
16.02.2018
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
16.02.2018
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
16.02.2018
Revendications
Recherche / Examen
2
16.02.2018
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
16.02.2018
Réponse à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
4
18.10.2017
Annexe à la notification
Recherche / Examen
2
18.10.2017
Notification de la division d'examen
Recherche / Examen
2
09.10.2017
Début d'examen
Recherche / Examen
1
30.06.2017
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
2
30.06.2017
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
3
30.06.2017
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
30.06.2017
Description modifiée déposée après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
1
30.06.2017
Description modifiée avec annotations
Recherche / Examen
1
30.06.2017
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
3
30.06.2017
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
03.01.2017
Invitation à confirmer le maintien de la demande/corriger les irrégularités dans l'opinion écrite/modifier la demande
Recherche / Examen
1
09.12.2016
Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
1
09.12.2016
Avis relatif au rapport de recherche européenne
Recherche / Examen
2
09.12.2016
Informations sur la stratégie de recherche
Recherche / Examen
1
09.12.2016
Rapport supplémentaire de recherche européen
Recherche / Examen
2
21.11.2016
Début de recherche
Recherche / Examen
1
11.05.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
11.05.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
11.05.2016
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
06.05.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
06.05.2016
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
3
06.05.2016
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
3
06.05.2016
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
3
06.05.2016
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
05.05.2016
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
05.05.2016
Lettre relative à l'inventeur
Recherche / Examen
2
26.04.2016
Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur
Recherche / Examen
1
25.04.2016
CDS mise à jour - modifications concernant le demandeur
Recherche / Examen
1
20.04.2016
Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur
Recherche / Examen
1
20.04.2016
Invitation à indiquer l'adresse correcte de l'inventeur
Recherche / Examen
1
14.04.2016
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
2
13.04.2016
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
2
12.04.2016
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
2
13.01.2016
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
12.11.2015
Notification concernant une modification possible de la demande/paiement des taxes de revendication
Recherche / Examen
2
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
10.11.2015
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.10.2015
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
7
01.10.2015
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
01.10.2015
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
14.08.2015
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
4
29.10.2014
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
34
09.10.2014
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
2
09.10.2014
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
31