EP3041985 - CUISEUR À VAPEUR AYANT UNE UNITÉ DE FILTRE, CARTOUCHE DE FILTRE ET PROCÉDÉ DE TRANSFERT DE VAPEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.11.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.09.2020 | Dernier événement Tooltip | 24.11.2023 | Demande réputée retirée | publié le 27.12.2023 [2023/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Précédent [2016/28] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
CHUA, Hee Keng c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
CHING, Boon Khian c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
JIANG, Yong c/oHigh Tech Campus Building 5 NL-5656AE Eindhoven / NL | [2016/28] | Mandataire(s) | Vollering, Stefanus Franciscus Maria Philips Domestic Appliances IP Department High Tech Campus 42 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2016/28] | Freeke, Arnold Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 14786283.3 | 25.08.2014 | [2016/28] | WO2014IB64043 | Numéro de priorité, date | EP20130183269 | 06.09.2013 Format original publié: EP 13183269 | [2016/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2015033247 | Date: | 12.03.2015 | Langue: | EN | [2015/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3041985 | Date: | 13.07.2016 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.03.2015, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2016/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.03.2015 | Classification | IPC: | D06F75/10, D06F75/20, F22B1/28 | [2016/28] | CPC: |
D06F75/10 (EP,RU,US);
B01D46/00 (US);
B01D46/0002 (US);
B01D46/0041 (US);
C02F1/001 (US);
D06F75/20 (EP,US);
F22B1/28 (US);
F22B1/282 (EP,US);
F22B1/284 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] | Titre | Allemand: | DÄMPFER MIT FILTEREINHEIT, FILTERPATRONE UND VERFAHREN ZUR DAMPFFÖRDERUNG | [2016/28] | Anglais: | STEAMER WITH FILTER UNIT, FILTER CARTRIDGE AND METHOD OF CONVEYING STEAM | [2016/28] | Français: | CUISEUR À VAPEUR AYANT UNE UNITÉ DE FILTRE, CARTOUCHE DE FILTRE ET PROCÉDÉ DE TRANSFERT DE VAPEUR | [2016/28] | Entrée dans la phase régionale | 06.04.2016 | Taxe nationale de base payée | 06.04.2016 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.04.2016 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.04.2016 | Requête en examen déposée [2016/28] | 03.06.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.02.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.05.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.07.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/52] | 18.08.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.08.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4087263 (SCHONMANN JR FREDI); | [A]EP0711862 (BRAUN AG [DE]); | [X]DE102004032361 (BRAUN GMBH [DE]); | [AD]WO2008075308 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [A]WO2010139599 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE], et al); | [XI]WO2013068870 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) | par le demandeur | WO2008075308 |